EKOTRADE CZ, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKOTRADE CZ, s.r.o. (25400568) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Stanislava Kostky Neumanna 70/16, 43511 Lom. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 1999 a je stále aktivní. EKOTRADE CZ, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o EKOTRADE CZ, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKOTRADE CZ, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25400568 | |
Jméno: | EKOTRADE CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.4.1999 |
Zapsána dne: | 7.4.1999 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 10.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.1999 - 21.6.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | S.K. Neumanna 70, Lom 43511, Česká republika | 12.1.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Janáčkova čp. 365, Litvínov 43603, Česká republika | 30.7.2002 - 12.1.2005 |
Adresa: | Mostecká 20, Litvínov 43601, Česká republika | 1.11.2000 - 30.7.2002 |
Adresa: | Úvoz 15, Praha 1 11800, Česká republika | 21.6.2000 - 1.11.2000 |
Adresa: | Janáčkova 365, Litvínov III. 43603, Česká republika | 7.4.1999 - 21.6.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.10.2010 |
zednictví | 5.10.2010 |
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení | 7.4.1999 - 5.5.2008 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 7.4.1999 - 5.5.2008 |
výroba a zpracování paliv a maziv | 7.4.1999 - 5.5.2008 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 7.4.1999 - 5.10.2010 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 7.4.1999 - 5.10.2010 |
Jednatel | Ing. Vasil Legeza |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 |
Adresa | Stanislava Kostky Neumanna 70/16, 43511 Lom |
Jednatel | Pavel Legeza |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Stanislava Kostky Neumanna 70/16, 43511 Lom |
Jednatel | Petr Legeza |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Stanislava Kostky Neumanna 70/16, 43511 Lom |
Jednatel | Ing. Stanislav Kolev |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2008 do 5.10.2010 |
Adresa | K. Světlé 385, 43601 Litvínov |
Jednatel | Ing. Vasil Legeza |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1999 do 12.1.2005 |
Adresa | Janáčkova 365, 43603 Litvínov III. |
Jednatel | Radislav Neubauer |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2000 do 27.11.2001 |
Adresa | Heyrovského 36, 32006 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 25400568 |
---|---|
Jméno: | EKOTRADE CZ, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Stanislava Kostky Neumanna 70/16, Lom 43511 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 23. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 23. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 23. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 9. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 9. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 9. 8. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vasil Legeza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Legeza |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Legeza |
IČO: | 25400568 |
---|---|
Firma: | EKOTRADE CZ, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Lom |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 1999 |
Sídlo: | Stanislava Kostky Neumanna 70/16, Lom 43511 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |