EKOSTAR spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKOSTAR spol. s r.o. (41691971) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Naskové 1100/3, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1991 a je stále aktivní. EKOSTAR spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EKOSTAR spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKOSTAR spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41691971 | |
Jméno: | EKOSTAR spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.1991 |
Zapsána dne: | 11.10.1991 | |
Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků. Datum uzavření společenské smlouvy: 30.7.91 | 11.10.1991 - 14.2.1994 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.2017 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1991 - 3.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Naskové 1100/3, Praha 15000, Česká republika | 4.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Mezi rolemi 54/10, Praha 5 - Jinonice 15000, Česká republika | 31.1.2001 - 4.7.2022 |
Adresa: | Rečkova 5, Praha 3 13000, Česká republika | 14.2.1994 - 31.1.2001 |
Adresa: | Thámova 137, Praha 8 18600, Česká republika | 11.10.1991 - 14.2.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 91 Sb. | 10.1.2017 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.1.2017 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 9.4.2003 - 10.1.2017 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 9.4.2003 - 10.1.2017 |
zprostředkování služeb | 9.4.2003 - 10.1.2017 |
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb | 9.4.2003 - 10.1.2017 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 27.11.2002 - 10.1.2017 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 10.2.1998 |
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 10.2.1998 - 27.11.2002 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady - odstraňování, zneškodňování, spalování, neutralizace odpadů | 14.2.1994 - 10.2.1998 |
provádění průmyslových staveb | 14.2.1994 - 10.2.1998 |
provádění inženýrských staveb | 14.2.1994 - 10.2.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností uvedených v přílohách živnostenského zákona č. 455/ 91 Sb. | 14.2.1994 - 10.1.2017 |
- poradenská a konzultační činnost - nákup a prodej nemovitostí - příprava a realizace staveb, dodávky stavebních a technologických prací - oprava a obnova staveb, jejich modernizace - dodávka měření a regulace vody, tepla, teplé vody - obstaravatelské a zprostředkovatelské služby Obchodní činnost včetně zahraniční obchodní činnosti v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení nebo registraci státních orgánů | 11.10.1991 - 14.2.1994 |
Jednatel | Ing. Gustav Krch |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 |
Adresa | Kolínská 1983/20, 13000 Praha |
jednatel | Gustav Krch |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 10.3.2016 |
Adresa | Klánova 492/28, 14700 Praha |
jednatel | Gustav Krch |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.1994 do 31.7.2013 |
Adresa | Hurbanova 1305, 14000 Praha 4 |
jednatel | ing. Václav Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.1994 do 10.2.1998 |
Adresa | Na Pankráči 4O, 14000 Praha 4 |
Společník | Ing Václav Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1991 do 14.2.1994 |
Adresa | Na Pankráci 40, 14000 Praha 4 |
Společník | Gustav Krch |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1991 do 14.2.1994 |
Adresa | Hurbanova 1305, 14200 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 41691971 |
---|---|
Jméno: | EKOSTAR spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Naskové 1100/3, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 18. 3. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gustav Krch |
---|
IČO: | 41691971 |
---|---|
Firma: | EKOSTAR spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 1991 |
Sídlo: | Naskové 1100/3, Praha 15000 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Chov ostatních zvířat j. n. |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |