EKORE spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKORE spol. s r.o. (25010034) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šípková 2411, 28802 Nymburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1996 a je stále aktivní. EKORE spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EKORE spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKORE spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 298486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25010034 | |
Jméno: | EKORE spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.1996 |
Zapsána dne: | 11.10.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šípková 2411, Nymburk 28802, Česká republika | 30.6.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Nedamovská , Dubá 47141, Česká republika | 30.5.1997 - 30.6.2018 |
Adresa: | Nedamovská 14, Dubá 47141, Česká republika | 11.10.1996 - 30.5.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.6.2018 |
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
specializovaný maloobchod | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
realitní činnost | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
zprostředkování obchodu | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
zprostředkování služeb | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
správa a údržba nemovitostí | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
velkoobchod | 27.3.2008 - 30.6.2018 |
správcovská a obstaravatelská činnost v rozsahu působnosti živnostenského zákona | 30.5.1997 - 27.3.2008 |
zprostředkovatelská, poradenská a konzultační činnost v rozsahu působnosti živnostenského zákona | 11.10.1996 - 27.3.2008 |
obchodní, organizační a ekonomická činnost v rozsahu působnosti živnostenského zákona | 11.10.1996 - 27.3.2008 |
jednatel | Mgr. Michal Jalovecký |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2018 |
Adresa | Šípková 2411, 28802 Nymburk |
Jednatel | Jarmila Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1996 do 30.6.2018 |
Adresa | Ždírec 39, 47162 Okna |
jednatel | Jan Jalovecký |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2008 do 30.10.2008 |
Adresa | Sochorova 811, 47201 Doksy |
Jednatel | Ing. Vladimír Jalovecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1996 do 27.3.2008 |
Adresa | Sochorova 811, 47201 Doksy |
IČO (identifikační číslo): | 25010034 |
---|---|
Jméno: | EKORE spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 1996 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Šípková 2411, Nymburk 28802 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 17. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 17. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 17. 5. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michal Jalovecký |
---|
IČO: | 25010034 |
---|---|
Firma: | EKORE spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Nymburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 1996 |
Sídlo: | Šípková 2411, Nymburk 28802 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |