Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci (25116312) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sládkovičova 1242/24, 14200 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 1997 a je stále aktivní. Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51064 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25116312 | |
Jméno: | Ekonomický servis, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.1997 |
Zapsána dne: | 26.3.1997 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 132/2024-3 ze dne 18. 1. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 3. 2024. | 5.4.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sládkovičova 1242/24, Praha 14200, Česká republika | 27.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Sládkovičova 1242/24, Praha 14200, Česká republika | 26.3.1997 - 27.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
agenturní činnost | 26.3.1997 |
jednatel | Hana Kodrasová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 11.1.2024 |
Adresa | Korunní 2569/108g, 10100 Praha |
jednatel | Hana Kodrasová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2018 do 1.8.2018 |
Adresa | náměstí 25. března 121/1, 19600 Praha |
jednatel | Hana Kodrasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2016 do 13.5.2018 |
Adresa | Rychtáře Šimona 200/4, 19600 Praha |
Jednatel | Jan Scheinost |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 15.12.2016 |
Adresa | Nad alejí 1762/19, 16200 Praha |
Jednatel | Ivan Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1997 do 15.12.2016 |
Adresa | Sládkovičova 1242/24, 14200 Praha |
Jednatel | Jan Scheinost |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1997 do 29.11.2015 |
Adresa | Nad alejí 1762/19, 16200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25116312 |
---|---|
Jméno: | Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 3. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sládkovičova 1242/24, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25116312 |
---|---|
Firma: | Ekonomický servis, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 1997 |
Sídlo: | Sládkovičova 1242/24, Praha 14200 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |