EKOLA České Libchavy s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKOLA České Libchavy s.r.o. (49813862) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 172, 56114 České Libchavy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1993 a je stále aktivní. EKOLA České Libchavy s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EKOLA České Libchavy s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKOLA České Libchavy s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5020 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49813862 | |
Jméno: | EKOLA České Libchavy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.9.1993 |
Zapsána dne: | 30.9.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.7.2014 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 14. 7. 1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 30.9.1993 |
Základní kapitál | 11 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 172, České Libchavy 56114, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | P.O. box 14, Ústí nad Orlicí 56201, Česká republika | 30.9.1993 - 10.10.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 17.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.7.2014 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 18.8.2005 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 18.8.2005 - 17.7.2014 |
Silniční motorová doprava | 13.1.1997 - 17.7.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.10.1995 - 17.7.2014 |
Podnikání v oblasti nakládání s odpady | 30.9.1993 - 17.7.2014 |
jednatel | Ing. Martin Brodský |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Karpatská 118, 56204 Ústí nad Orlicí |
jednatel | Mgr. Jiří Ticháček |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2022 |
Adresa | Hüttlova 1076, 54101 Trutnov |
jednatel | Ing. Michal Kokula |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2020 do 15.5.2023 |
Adresa | Třebovská 225, 56203 Ústí nad Orlicí |
Jednatel | Ing. František Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2013 do 2.7.2022 |
Adresa | Vlčkovická 78/11, 50004 Hradec Králové |
jednatel | Mgr. Jiří Holubář |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2015 do 12.3.2020 |
Adresa | Korábova 685, 56201 Ústí nad Orlicí |
jednatel | Ing. Petr Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2014 do 15.8.2015 |
Adresa | Sokolská 143, 56204 Ústí nad Orlicí |
jednatel | Ing. Petr Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2011 do 17.7.2014 |
Adresa | Sokolská 143, 56204 Ústí nad Orlicí |
Jednatel | Ing. František Šimánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2007 do 20.10.2013 |
Adresa | Vlčkovická 78, 50004 Hradec Králové |
Jednatel | Ing. Rudolf Jonák |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2004 do 12.7.2011 |
Adresa | Špindlerova 1153, 56201 Ústí nad Orlicí |
Jednatel | Ing. Pavel Borůvka |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2004 do 28.12.2007 |
Adresa | K Dehetníku 215/7, 50003 Hradec Králové |
1. Jednatel | Ing. Václav Kalousek |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1995 do 26.8.2004 |
Adresa | 161, České Libchavy |
2. Jednatel | Mgr. Karel Škarka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1999 do 26.8.2004 |
Adresa | Lochmanova 1365, Ústí nad Orlicí |
2. Jednatel | Ing. Jaroslav Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1995 do 29.6.1999 |
Adresa | Polská 1243, Ústí nad Orlicí |
jednatel | Ing. Pavel Pejcha |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 10.10.1995 |
Adresa | Palackého 88, 53701 Chrudim III |
jednatel | Mgr. Václav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 10.10.1995 |
Adresa | V Olších 867, 27801 Kralupy nad Vltavou |
IČO (identifikační číslo): | 49813862 |
---|---|
Jméno: | EKOLA České Libchavy s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 9. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 172, České Libchavy 56114 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Šimánek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Kokula |
IČO: | 49813862 |
---|---|
Firma: | EKOLA České Libchavy s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | České Libchavy |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 30. 9. 1993 |
Sídlo: | 172, České Libchavy 56114 |
---|
Výroba průmyslových krmiv |
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |