EKOIURIS, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKOIURIS, v.o.s. (49968670) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Jesenické nábřeží 805, 79376 Zlaté Hory. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1994 a je stále aktivní. EKOIURIS, v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EKOIURIS, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKOIURIS, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49968670 | |
Jméno: | EKOIURIS, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 5.1.1994 |
Zapsána dne: | 5.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 18.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Koupelní 2, Hodonín 69511, Česká republika | 5.1.1994 - 24.4.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost organizačních a ekonomických poradců | 5.1.1994 |
Mgr. Viera Palkovičová | |
Ve funkci | od 10.8.2016 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
Mgr. Viera Palkovičová | |
Ve funkci | od 24.4.2007 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
Mgr. Viera Palkovičová | |
Ve funkci | od 24.4.2007 do 10.8.2016 |
Adresa | Wolkerova 715, 79376 Zlaté Hory |
Mgr. Viera Palkovičová | |
Ve funkci | od 3.10.1995 do 24.4.2007 |
Adresa | Dukelských hrdinů 53, 69501 Hodonín |
Mgr.Ing. František Červinek | |
Ve funkci | od 5.1.1994 do 3.10.1995 |
Adresa | Lesní 18, 69501 Hodonín |
IČO (identifikační číslo): | 49968670 |
---|---|
Jméno: | EKOIURIS, v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory 79376 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 11. 7. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Viera Palkovičová |
---|
IČO: | 49968670 |
---|---|
Firma: | EKOIURIS, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Zlaté Hory |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 1. 1994 |
Sídlo: | Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory 79376 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |