EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci (46972102) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lesní 3342, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 1993 a je stále aktivní. EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7346 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46972102 | |
Jméno: | EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.1993 |
Zapsána dne: | 14.4.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.2008, č.j. 9 Cm 208/2008-16, které nabylo právní moci dne 28.5.2008, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 9.6.2008 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lesní 3342, Zlín 76001, Česká republika | 25.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Lesní 3342, Zlín 76001, Česká republika | 14.4.1993 - 25.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.2.2011 |
výroba a montáž katalyzátorů | 14.4.1993 - 14.2.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.4.1993 - 14.2.2011 |
jednatel | Radomír Cifr |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | 305, 68761 Vlčnov |
jednatel | Ladislav Karas |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | Komenského 540, 69603 Dubňany |
jednatel | Vlastimil Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 2.3.2023 |
Adresa | Štěpská 946, 76312 Vizovice |
jednatel | Vlastimil Daněk |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1993 do 25.11.2015 |
Adresa | Lesní 3342, 76001 Zlín |
jednatel | Ladislav Karas |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1993 do 25.11.2015 |
Adresa | Lesní 3342, 76001 Zlín |
jednatel | Radomír Cifr |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1993 do 25.11.2015 |
Adresa | , Vlčov 305 |
IČO (identifikační číslo): | 46972102 |
---|---|
Jméno: | EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lesní 3342, Zlín 76001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Karas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Radomír Cifr |
IČO: | 46972102 |
---|---|
Firma: | EKODARA, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 1993 |
Sídlo: | Lesní 3342, Zlín 76001 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |