EKOBOTAN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKOBOTAN a.s. (26265028) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Husova 302, 66401 Bílovice nad Svitavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2001 EKOBOTAN a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o EKOBOTAN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKOBOTAN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26265028 | |
Jméno: | EKOBOTAN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.10.2001 |
Zapsána dne: | 24.10.2001 | |
Podle projektu přeměny ze dne 21.9.2023 došlo ke změně právní formy obchodní společnosti EKOBOTAN s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, přičemž v důsledku změny právní formy obchodní společnost EKOBOTAN s.r.o. nezanikla, ani nep řešlo její jmění na právního nástupce, pouze se změnily její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. | 3.11.2023 | |
V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Aiter Invest, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 03007031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83279 (dále jen "společnost Aiter Invest, s .r.o."), a obchodní společnosti Incanto Trade, s.r.o., se sídlem Brno, Jandáskova 24/1957, okres Brno-město, IČ: 46346554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5601 (dále jen "společnost Incanto Trade, s.r.o."), ja ko zanikajících společností, a obchodní společnosti EKOBOTAN s.r.o., se sídlem Husova 302, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 26265028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40938 (dále jen "společnost EKOBOTAN s.r.o ."), jako nástupnické společnosti, podle projektu fúze sloučením ze dne 24.5.2023, došlo ke sloučení společnosti Aiter Invest, s.r.o., společnosti Incanto Trade, s.r.o. a společnosti EKOBOTAN s.r.o., přičemž zanikající společnost Aiter Invest, s.r.o. a za nikají společnost Incanto Trade, s.r.o., zanikly bez likvidace a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost EKOBOTAN s.r.o. | 25.7.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.11.2023 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2001 - 3.11.2023 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 2 000 Kč | 1 000 | 3.11.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 302, Bílovice nad Svitavou 66401, Česká republika | 15.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Husova č.p. 302, Bílovice nad Svitavou 66401, Česká republika | 24.10.2001 - 15.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb. | 3.11.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb. | 25.7.2023 - 3.11.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku | 25.1.2023 - 25.7.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.12.2015 - 25.1.2023 |
velkoobchod | 24.10.2001 - 22.12.2015 |
zprostředkování obchodu | 24.10.2001 - 22.12.2015 |
zprostředkování služeb | 24.10.2001 - 22.12.2015 |
reklamní činnost a marketing | 24.10.2001 - 22.12.2015 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 24.10.2001 - 22.12.2015 |
předseda představenstva | Patrik Požár |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2023 |
Adresa | Drobného 323/70, 60200 Brno |
člen představenstva | Lucie Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2023 |
Adresa | K Babě 592/21, 62100 Brno |
jednatel | Patrik Požár |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 3.11.2023 |
Adresa | Drobného 323/70, 60200 Brno |
jednatel | Patrik Požár |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 22.12.2015 |
Adresa | Drobného 323/70, 60200 Brno |
jednatel | Patrik Požár |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 22.12.2015 |
Adresa | Drobného 323/70, 60200 Brno |
jednatel | Patrik Požár |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2001 do 16.7.2015 |
Adresa | Drobného 70, 60200 Brno |
IČO: | 26265028 |
---|---|
Firma: | EKOBOTAN a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Bílovice nad Svitavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 10. 2001 |
Sídlo: | Husova 302, Bílovice nad Svitavou 66401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti reklamních agentur |