EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "^v likvidaci"^ (48395676) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1. máje 500, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1993 EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6469 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48395676 | |
Jméno: | EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1993 |
Zapsána dne: | 30.12.1993 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu vOstravě čj. 28 Cm 13/97-92 ze dne 14.10.2003, které nabylo právní moci dne 13.12.2003 byla společnost zrušena slikvidací ajmenován likvidátor. | 31.5.2019 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 28 Cm 13/97-92 ze dne 14.10.2003, které nabylo právní moci dne 13.12.2003 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.5.2004 - 31.5.2019 | |
Ostatní skutečnosti: Společný obchodní podíl: Tomasz Chmielniak: Polsko, Bielsko-Biala, 3. maja 21/2 Mgr.inz. Jacek Klotz : Polsko, Bielsko-Biala, Pieciustawow 3/28 Marek Srebro: Polsko, Bobrowniki, Pulawska 31/24 | 30.12.1993 - 31.5.2019 | |
Společný vklad: 25 000,- Kč Splaceno : 12 500,- Kč | 30.12.1993 - 31.5.2019 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1. máje 500, Třinec 73961, Česká republika | 31.5.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 1.máje 500 , Třinec I 73961, Česká republika | 30.12.1993 - 31.5.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.12.1993 - 31.5.2019 |
Jednatel | Mgr. Lešek Wronka |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 |
Adresa | Komenského 390, 73961 Třinec |
jednatel | Leszek Wronka |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2011 do 31.5.2019 |
Adresa | Komenského 390, 73961 Třinec |
jednatel | Leszek Wronka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1993 do 3.9.2011 |
Adresa | Palackého 390 , Třinec VI |
jednatel | Ing. Petr Nádvorník |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1993 do 23.2.2009 |
Adresa | , Jablunkov-Návsi 272 |
IČO: | 48395676 |
---|---|
Firma: | EKO-MUNDIMEX, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 30. 12. 1993 |
Sídlo: | 1. máje 500, Třinec 73961 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |