EKO LES Paseka, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EKO LES Paseka, s.r.o. "^v likvidaci"^ (48396346) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Paseka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1992 EKO LES Paseka, s.r.o. "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o EKO LES Paseka, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EKO LES Paseka, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4808 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48396346 | |
Jméno: | EKO LES Paseka, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.12.1992 |
Zapsána dne: | 21.12.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti : Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 07.01.2011, č.j. 30 Cm 179/2010-31, které nabylo právní moci dne 09.02.2011, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 29.3.2011 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Antonín Černoch 35.000,- Kč | 14.10.1993 - 14.4.2004 | |
Rudolf Švirec 35.000,- Kč ing. Rudolf Švirec 35.000,- Kč | 14.10.1993 - 14.4.2004 | |
Vklady byly splaceny v plném rozsahu. | 14.10.1993 - 14.4.2004 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Antonín Černoch 35.000,- Kčs splaceno 35.000,- Kčs Rudolf Švirec 35.000,- Kčs splaceno 12.000,- Kčs Ing.Rudolf Švirec 35.000,- Kčs splaceno 12.000,- Kčs | 21.12.1992 - 14.10.1993 | |
Jednnání za společnost: Jednatelem společnosti je Ing. Rudolf Švirec st.. Jedná jménem společnosti v plném rozsahu samostatně. | 21.12.1992 - 14.4.2004 | |
Základní jmění: 105.000,- Kčs | 21.12.1992 - 30.6.2010 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | okres Olomouc , Paseka čp. 218 78397, Česká republika | 21.12.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba dřevěných polotovarů, obalů, palet a jejich prodej | 14.10.1993 |
Výkon lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje na základě a v rozsahu smluvního ujednání mezi statutárním zástupcem společnosti a mezi statutárním zástupcem územně příslušných orgánů Lesů České republiky. | 21.12.1992 |
jednatel | Roman Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | nám. Osvobození 16/46, 78335 Horka nad Moravou |
jednatel | Roman Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 do 6.11.2015 |
Adresa | nám. Osvobození 16/46, 78335 Horka nad Moravou |
Jednatel | František Jáchym |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 21.6.2010 |
Adresa | J. Mišáka 22, 77900 Olomouc |
společník | Ing. Rudolf Švirec st. |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 14.4.2004 |
Adresa | V zahrádkách 2026, Praha 3 |
společník | Antonín Černoch |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 14.4.2004 |
Adresa | č. 218, Paseka |
společník | Rudolf Švirec ml. |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1992 do 14.4.2004 |
Adresa | č. 254, Paseka |
IČO: | 48396346 |
---|---|
Firma: | EKO LES Paseka, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Paseka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 1992 |
Sídlo: | , Paseka |
---|
Lesnictví a těžba dřeva |
Výroba dřevěných obalů |