Einex Company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Einex Company s.r.o. (28170199) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Buková 3268, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 2007 Einex Company s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Einex Company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Einex Company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 9. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28070 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28170199 | |
Jméno: | West KG Investment s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.10.2007 |
Zapsána dne: | 9.10.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 24.7.2009 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 9.10.2007 - 24.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Buková 3268, Teplice 41501, Česká republika | 1.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U Hadích lázní 1144/24, Teplice 41501, Česká republika | 21.1.2014 - 1.6.2021 |
Adresa: | J. V. Sládka 2041/11, Teplice 41501, Česká republika | 10.9.2009 - 21.1.2014 |
Adresa: | Poděbradova 3215, Kladno 27201, Česká republika | 9.10.2007 - 10.9.2009 |
Jednatel | Xenie Sampaio Filho |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2021 |
Adresa | Albrechtova 3320, 41501 Teplice |
Jednatel | Iuliia Semenova |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2014 do 1.6.2021 |
Adresa | Verchne-Pečerskaja Sloboda 27 , Nižnij Novgorod |
Jednatel | Aleksei Semenov |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2014 do 1.6.2021 |
Adresa | Verchne-Pečerskaja Sloboda 27 , Nižnij Novgorod |
Jednatel | Olga Runova |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2014 do 1.6.2021 |
Adresa | Verchne-Pečerskaja Sloboda 27 , Nižnij Novgorod |
Jednatel | Dmitrii Semenov |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2014 do 1.6.2021 |
Adresa | Verchne-Pečerskaja Sloboda 27 , Nižnij Novgorod |
jednatel | Natallia Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2010 do 21.1.2014 |
Adresa | Buková 3268, 41501 Teplice |
jednatel | Natallia Mamiyeva |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 24.8.2010 |
Adresa | Buková 3268, 41501 Teplice |
jednatel | Michail Žák |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2009 do 10.9.2009 |
Adresa | Březová 3232, 41501 Teplice |
jednatel | Mikhail Žak |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2007 do 24.7.2009 |
Adresa | Březová 3232, 41501 Teplice |
IČO: | 28170199 |
---|---|
Firma: | Einex Company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 2007 |
Sídlo: | Buková 3268, Teplice 41501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |