EGRA v.o.s. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EGRA v.o.s. - v likvidaci (14704200) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Kamenná 212/10, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 1991 EGRA v.o.s. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EGRA v.o.s. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EGRA v.o.s. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 5493 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14704200 | |
Jméno: | EGRA v.o.s. - v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 4.3.1991 |
Zapsána dne: | 4.3.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kamenná 212/10, Cheb 35002, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kamenná 10, Cheb , Česká republika | 4.3.1991 - 24.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba a prodej textilií | 4.3.1991 |
Ing. Josef Pazderka | |
Ve funkci | od 4.3.1991 |
Adresa | , |
Petr Aufrichtig | |
Ve funkci | od 4.3.1991 |
Adresa | , |
Milan Hanuš | |
Ve funkci | od 4.3.1991 |
Adresa | , |
likvidátor | Ing. Josef Pazderka |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 |
Adresa | Zelené údolí 1021, 46006 Liberec |
likvidátor | Ing. Josef Pazderka |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1996 do 24.11.2016 |
Adresa | Jana Blahoslava 6/171, Liberec |
IČO: | 14704200 |
---|---|
Firma: | EGRA v.o.s. - v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 3. 1991 |
Sídlo: | Kamenná 212/10, Cheb 35002 |
---|
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků |