EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ (26152380) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ústecká 396/27, 18400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 2. 2000 a je stále aktivní. EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 74905 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26152380 | |
Jméno: | EG Therm s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.2.2000 |
Zapsána dne: | 2.2.2000 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 23. 4. 2020 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 23. 4. 2020 a byl jmenován likvidátor. | 28.5.2020 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 9.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 |
Základní kapitál | 180 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.2.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za Rybníky 155, Mníšek pod Brdy 25210, Česká republika | 2.2.2000 - 22.2.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Ústecká 396/27, Praha 8 18400, Česká republika | 22.2.2010 - 22.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.2.2010 |
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW | 1.7.2002 |
poskytování technických služeb | 1.7.2002 - 22.2.2010 |
výroba tepla dle autorizace 31000414124000A | 25.5.2000 - 1.7.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.2.2000 - 22.2.2010 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 2.2.2000 - 22.2.2010 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a služeb | 2.2.2000 - 22.2.2010 |
jednatel | JUDr. Miroslav Zámiška |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2020 |
Adresa | 106, 34201 Prášily |
jednatel | Ing. Marie Rybová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 12.6.2020 |
Adresa | Michnova 1626/2, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Marie Rybová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 9.7.2014 |
Adresa | Michnova 1626, 14900 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Věra Klečková |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2001 do 8.8.2007 |
Adresa | Chotovická 1788/12, Praha 8 |
Jednatel | Ing. Věra Klečková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2000 do 17.11.2001 |
Adresa | Chotovická 1788/12, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 26152380 |
---|---|
Jméno: | EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Ústecká 396/27, Praha 18400 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 3. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Miroslav Zámiška |
---|
IČO: | 26152380 |
---|---|
Firma: | EG Therm s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Chabry |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 2. 2000 |
Sídlo: | Ústecká 396/27, Praha 18400 |
---|
Výroba, přenos a rozvod elektřiny |
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |