EG invest s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EG invest s.r.o. (27117057) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jankovcova 938/18a, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 2004 a je stále aktivní. EG invest s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EG invest s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EG invest s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 97518 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27117057 | |
Jméno: | EG invest s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.1.2004 |
Zapsána dne: | 13.1.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.1.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jankovcova 938/18a, Praha 17000, Česká republika | 21.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Bořivojova 878/35, Praha 13000, Česká republika | 16.9.2013 - 21.11.2017 |
Adresa: | Bořivojova 878/35, Praha 3 13000, Česká republika | 4.3.2009 - 16.9.2013 |
Adresa: | Jankovcova 1569/2c, Praha 7 17000, Česká republika | 12.10.2007 - 4.3.2009 |
Adresa: | Dlouhá 16/705, Praha 1 11000, Česká republika | 13.1.2004 - 12.10.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené", a t o zejména: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 4.4.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu oboru živností 1 až 79) | 4.6.2020 - 4.4.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2009 - 4.6.2020 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 13.1.2004 - 4.6.2020 |
jednatel | Gabriela Dastychová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 |
Adresa | Karlovo náměstí 78, 28002 Kolín |
jednatel | Jiří Musil |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 do 4.4.2023 |
Adresa | Opletalova 175, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Josef Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2019 do 15.5.2020 |
Adresa | Osadní 869/32, 17000 Praha |
jednatel | Josef Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 15.5.2019 |
Adresa | 16, 37341 Vlkov |
jednatel | Josef Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2013 do 16.8.2017 |
Adresa | 25, 37341 Vlkov |
jednatel | Ing. Helena Maděrová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 9.9.2013 |
Adresa | Žitná 684, Liberec 6 |
jednatel | Ian David Midgley |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2007 do 4.3.2009 |
Adresa | , Somerset, Martock, The Green 9A, TA 12 6NE |
jednatel | Ing. Hana Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2004 do 12.10.2007 |
Adresa | Malá Štěpánská 7, 12000 Praha 2 |
IČO (identifikační číslo): | 27117057 |
---|---|
Jméno: | EG invest s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 1. 2004 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jankovcova 938/18, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Gabriela Dastychová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Musil |
IČO: | 27117057 |
---|---|
Firma: | EG invest s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 1. 2004 |
Sídlo: | Jankovcova 938/18, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání |