EFREM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EFREM s.r.o. (29033080) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hornopočernická 245/23, 19700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 2010 a je stále aktivní. EFREM s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EFREM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EFREM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 161494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29033080 | |
Jméno: | EFREM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.2.2010 |
Zapsána dne: | 3.2.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hornopočernická 245/23, Praha 9 19700, Česká republika | 3.2.2010 |
---|
jednatel | Olena Tanchynets |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Pokovby 11, Šyrokyj Luh |
jednatel | Tetyana Drahun |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Fontenjasy 95, Šyrokyj Luh |
jednatel | Halyna Shpilka |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Vonihovska 27, Ruske Pole |
jednatel | Ivan Rusyn |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Zarika 68, Šyrokyj Luh |
jednatel | Ivan Trush |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Braterstva 26, Majdan |
jednatel | Mykhaylo Midyanka |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Peremohy 46, Šyrokyj Luh |
jednatel | Yuriy Mykhaylyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 |
Adresa | Střešovická 1067/33, 16200 Praha |
jednatel | Vasyl Neilchuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 |
Adresa | Veršyhory 106, Bili Oslavy |
jednatel | Natalya Husak |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 |
Adresa | Kolhospna 63, Stanislav |
jednatel | Nataliya Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 |
Adresa | Družby 14, Šyrokyj Luh |
jednatel | Vasyl Leybyuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 |
Adresa | Pidhirjanky 146, Bili Oslavy |
jednatel | Vasile Vidrasco |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Muraveni 30, Orchej |
jednatel | Vasyl Oleksiy |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Nezeležna 8, Šyrokyj Luh |
jednatel | Vasyl Bentsa |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Horkoho 22, Kryčavo |
jednatel | Vitaliy Makaryk |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Herojiv UPA 4/23, Ivanofrankivsk |
jednatel | Vasyl Tanchynets |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 |
Adresa | Posič 80, Šyrokyj Luh |
jednatel | Yuriy Mykhaylyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2015 do 1.3.2016 |
Adresa | Střešovická 1067/33, 16200 Praha |
jednatel | Vasile Vidrasco |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Muraveni 30, Orchej |
jednatel | Vasyl Neilchuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Veršyhory 106, Bili Oslavy |
jednatel | Natalya Husak |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Kolhospna 63, Stanislav |
jednatel | Vasyl Leybyuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Pidhirjanky 146, Bili Oslavy |
jednatel | Nataliya Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Družby 14, Šyrokyj Luh |
jednatel | Halyna Shpilka |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Vonihovska 27, Ruske Pole |
jednatel | Tetyana Drahun |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Fontenjasy 95, Šyrokyj Luh |
jednatel | Olena Tanchynets |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Pokovby 11, Šyrokyj Luh |
jednatel | Vasyl Tanchynets |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Posič 80, Šyrokyj Luh |
jednatel | Abdukhamit Kosimov |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Goloba , Surkhandarya |
jednatel | Ivan Rusyn |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Zarika 68, Šyrokyj Luh |
jednatel | Shohsanam Aliyeva |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | G. Mavljatova 1a, Taškent |
jednatel | Mykhaylo Midyanka |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Peremohy 46, Šyrokyj Luh |
jednatel | Ivan Trush |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Braterstva 26, Majdan |
jednatel | Vasyl Bentsa |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Horkoho 22, Kryčavo |
jednatel | Vitaliy Makaryk |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Herojiv UPA 4/23, Ivanofrankivsk |
jednatel | Vasyl Oleksiy |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 21.12.2015 |
Adresa | Nezeležna 8, Šyrokyj Luh |
jednatel | Halyna Samolyuk |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 22.11.2010 |
Adresa | Šeptyckoho 3, Novyj Rozdil |
jednatel | Vasylyna Danko |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 22.11.2010 |
Adresa | Lazivska 8, Novoselycja |
jednatel | Volodymyr Halazyuk |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 22.11.2010 |
Adresa | Hruševskoho 1/58, Kovel |
jednatel | Viktor Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 22.11.2010 |
Adresa | Pokovby 70, Širokyj Luh |
IČO (identifikační číslo): | 29033080 |
---|---|
Jméno: | EFREM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 2. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hornopočernická 245/23, Praha 19700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Mykhaylyshyn |
---|
IČO: | 29033080 |
---|---|
Firma: | EFREM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 2. 2010 |
Sídlo: | Hornopočernická 245/23, Praha 19700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |