EFOS Kladno, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EFOS Kladno, s.r.o. (47543141) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ctiborova 3091, 27201 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 1994 EFOS Kladno, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o EFOS Kladno, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EFOS Kladno, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47543141 | |
Jméno: | EFOS Kladno, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.1.1994 |
Zapsána dne: | 25.1.1994 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 15.11.1993 | 25.1.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.11.2000 - 8.10.2014 | |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.1.1994 - 20.11.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ctiborova 3091, Kladno 27201, Česká republika | 8.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Ctiborova 3091, Kladno , Česká republika | 25.1.1994 - 8.10.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 8.10.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.10.2014 |
vedení účetnictví,administrativní práce | 3.9.1998 - 8.10.2014 |
účetní poradenství | 3.9.1998 - 8.10.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.1.1994 - 8.10.2014 |
jednatel | Ing. Evženie Kozlerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 |
Adresa | K přehradě 413, 27345 Hřebeč |
jednatel | Alena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 3.5.2018 |
Adresa | Hornická 235, 27304 Kačice |
jednatel | Ing. Pavel Prchal |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 3.5.2018 |
Adresa | Lacinova 2290, 27201 Kladno |
jednatel | ing. Evženie Kozlerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1998 do 8.10.2014 |
Adresa | 413, Hřebeč |
jednatel | Alena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1998 do 8.10.2014 |
Adresa | 235, Kačice |
jednatel | Ing. Pavel Prchal |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1998 do 8.10.2014 |
Adresa | Děčínská 3216, Kladno |
jednatel | ing. Helena Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1994 do 3.9.1998 |
Adresa | MUDr.Jiroutky 2020, Kladno |
jednatel | ing. Karel Turek |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1998 do 3.9.1998 |
Adresa | Rašínova 1185, Kladno - Švermov |
jednatel | ing. Vít Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.1998 do 3.9.1998 |
Adresa | Tylova 2221, Kladno |
jednatel | ing. Vít Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1994 do 12.2.1998 |
Adresa | Lacinova 2290, Kladno |
jednatel | ing. Karel Turek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1994 do 12.2.1998 |
Adresa | Plzeňská 3102, Kladno |
IČO: | 47543141 |
---|---|
Firma: | EFOS Kladno, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 1. 1994 |
Sídlo: | Ctiborova 3091, Kladno 27201 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Administrativní a kancelářské činnosti |