EDHESSA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EDHESSA s.r.o. (27863816) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 33, 66491 Biskoupky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 2007 EDHESSA s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EDHESSA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EDHESSA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 62425 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27863816 | |
Jméno: | EDHESSA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.2.2007 |
Zapsána dne: | 26.2.2007 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 3. 2018, č.j. 24 Cm 30/2018-29, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2018, byl jmenován statutární orgán společnosti. | 10.4.2018 - 10.7.2018 | |
Účinky usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.10.2017, č.j. 8 Cmo 225/2017 -65 , které nabylo právní moci dne 9.11.2017, nenabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.05.2017, č.j. 8 Cm 55/2017 -12, kterým byl jmenován likvidát or společnosti. | 6.12.2017 - 10.7.2018 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.05.2017, č.j. 8 Cm 55/2017 -12, které nabylo právní moci dne 9.6.2017, byl jmenován likvidátor společnosti. | 14.6.2017 - 10.7.2018 | |
Oznámení o uložení projektu přeměny do Sbírky listin obchodního rejstříku dle § 33, odst. 2, zák. 125/2008 Sb. | 12.2.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 33, Biskoupky 66491, Česká republika | 16.5.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Spojů 835/2, Ostrava 70800, Česká republika | 10.4.2018 - 16.5.2018 |
Adresa: | Lesnická 819/52, Brno 61300, Česká republika | 12.2.2009 - 20.7.2011 |
Adresa: | U Habrovky 247/11, Praha 4 14000, Česká republika | 26.2.2007 - 12.2.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.8.2008 - 23.7.2015 |
hostinská činnost | 1.8.2008 - 23.7.2015 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1.8.2008 - 23.7.2015 |
pivovarnictví a sladovnictví | 1.8.2008 - 23.7.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.2.2007 - 21.5.2009 |
Jednatel | JUDr. Kateřina Tomková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 do 16.5.2018 |
Adresa | 33, 66491 Biskoupky |
jednatel | Mykhaylo Banyas |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2014 do 3.11.2015 |
Adresa | Rýmařovská 433, 19900 Praha |
jednatel | Mykhaylo Banyas |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2013 do 13.7.2014 |
Adresa | Ke Klimentce 2114/12, 15000 Praha 5 |
jednatel | Jan Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 16.9.2013 |
Adresa | Na Konci 571, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Jiří Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2008 do 21.10.2009 |
Adresa | 33, 66491 Biskoupky |
jednatel | Václav Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2007 do 1.8.2008 |
Adresa | mjr. Nováka 976/2, 66491 Ivančice |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2007 do 30.4.2007 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO: | 27863816 |
---|---|
Firma: | EDHESSA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Biskoupky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 2. 2007 |
Sídlo: | 33, Biskoupky 66491 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |