ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. v likvidaci (63907828) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V Krátké 1083/8, 39002 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 1996 ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 23. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63907828 | |
Jméno: | ECO-ECONOMIC & COMERCIAL OFFICE spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.1.1996 |
Zapsána dne: | 23.1.1996 | |
Společnost byla zrušena v důsledku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. KSCB 28 INS 10690/2021-A-17 ze dne 29.7.2021. | 30.8.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.3.2016 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.6.1996 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.1.1996 - 2.6.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Krátké 1083/8, Tábor 39002, Česká republika | 3.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | V Krátké 1083/8, Tábor 39002, Česká republika | 22.4.1998 - 3.3.2016 |
Adresa: | Palackého 354/11, Tábor 39001, Česká republika | 23.1.1996 - 22.4.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Auditorská činnost podle zákona č. 93/2009 Sb. | 3.3.2016 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 3.3.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Činnost organizačních a ekonomických poradců | 3.3.2016 |
Auditorská činnost podle zák. ČNR č. 524/1992 Sb. | 2.6.1996 - 3.3.2016 |
Činnost účetních poradců | 23.1.1996 - 3.3.2016 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců | 23.1.1996 - 3.3.2016 |
jednatel | Ing. Vladimír Pech |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2016 do 4.1.2021 |
Adresa | Josefa Švehly 1916/7, 39002 Tábor |
jednatel | Ing. Vladimír Pech |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1997 do 3.3.2016 |
Adresa | Josefa Švehly 1916/7, 39002 Tábor |
jednatel | Zdeňka Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1997 do 18.5.1998 |
Adresa | Josefa Švehly 1916/7, 39002 Tábor |
jednatel | ing. Vladimír Pech |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1996 do 7.4.1997 |
Adresa | Josefa Švehly 1916/7, 39002 Tábor |
jednatel | Zdeňka Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1996 do 7.4.1997 |
Adresa | Josefa Švehly 1916/7, 39002 Tábor |
IČO: | 63907828 |
---|---|
Firma: | ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 1. 1996 |
Sídlo: | V Krátké 1083/8, Tábor 39002 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |