ECM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ECM s.r.o. (46344608) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křenová 89/19, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 4. 1992 ECM s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ECM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ECM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5468 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46344608 | |
Jméno: | ECM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.4.1992 |
Zapsána dne: | 22.4.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 24.6.2014 - 13.2.2019 | |
Základní jmění: 100 000,-- Kč | 28.3.1995 - 15.6.1999 | |
Společníci: | 28.3.1995 - 15.6.1999 | |
Ing. Libor Drápal, Jos. Faimonové 9, Brno Vklad: 33 000,-- Kč, splaceno: 100% | 28.3.1995 - 15.6.1999 | |
Ing. Jan Erben, Čoupkových 6, Brno Vklad: 34 000,-- Kč, splaceno: 100% | 28.3.1995 - 15.6.1999 | |
Ing. Antonín Svoboda, Uzbecká 6, Brno Vklad: 33 000,-- Kč, splaceno: 100% | 28.3.1995 - 15.6.1999 | |
Základní jmění společnosti: 100.000,-- Kčs, z toho splaceno 50.000,-- Kčs | 22.4.1992 - 28.3.1995 | |
Výše vkladů společníků: 20.000,-- Kčs, z toho splaceno 10.000,-- Kčs | 22.4.1992 - 28.3.1995 | |
Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným | 22.4.1992 - 15.6.1999 | |
Způsob zastupování společnosti: Za společnost jednají a podepisují jednatelé, každý samostatně. | 22.4.1992 - 15.6.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křenová 89/19, Brno 60200, Česká republika | 8.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | K lesu 230/21, Brno 63500, Česká republika | 4.11.2015 - 8.4.2019 |
Adresa: | Kamenice 3, Brno 62500, Česká republika | 9.4.2002 - 10.11.2003 |
Adresa: | Kamenice 3, Brno 65809, Česká republika | 28.3.1995 - 9.4.2002 |
Adresa: | Ulrychova 89, Brno , Česká republika | 22.4.1992 - 28.3.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů a zařízení Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Testování, měření, analýzy a kontroly | 27.4.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.9.2012 - 27.4.2022 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 10.11.2003 - 11.9.2012 |
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení | 10.11.2003 - 11.9.2012 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 10.11.2003 - 11.9.2012 |
projektování elektrických zařízení | 28.3.1995 - 11.9.2012 |
1) Konstrukční činnost ve strojírenství 2) Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.4.1992 - 11.9.2012 |
jednatel | Jan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2022 |
Adresa | Moldavská 530/9, 62500 Brno |
jednatel | Ing. Libor Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Kotlanova 2508/3a, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Antonín Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 13.2.2019 |
Adresa | Uzbecká 556/6, 62500 Brno |
jednatel | Ing. Antonín Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1995 do 4.11.2015 |
Adresa | Uzbecká 6, Brno |
jednatel | Ing. Libor Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Kotlanova 2508/3a, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Jan Erben |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2003 do 11.9.2012 |
Adresa | Čoupkových 660/8, 62400 Brno |
jednatel | Ing. Jan Erben |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1995 do 10.11.2003 |
Adresa | Čoupkových 6, Brno |
jednatel - společník | Ing. Jan Erben |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 28.3.1995 |
Adresa | Čoupkových 6, Brno |
společník | Ing. Libor Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 28.3.1995 |
Adresa | Jos. Faimonové 9, Brno |
společník | Ing. Marek Roth |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 28.3.1995 |
Adresa | Rybářská 48, Brno |
jednatel - společník | Ing. Antonín Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 28.3.1995 |
Adresa | Uzbecká 6, Brno |
společník | Ing. Antonín Kouřil |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 28.3.1995 |
Adresa | Ulrychova 89, Brno |
IČO: | 46344608 |
---|---|
Firma: | ECM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 4. 1992 |
Sídlo: | Křenová 89/19, Brno 60200 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání softwaru |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |