EART v. o. s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EART v. o. s., v likvidaci (15529096) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Matky Boží 1244/24, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 1991 EART v. o. s., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EART v. o. s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EART v. o. s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 2. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXXI 207 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15529096 | |
Jméno: | EART v. o. s., v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 13.2.1991 |
Zapsána dne: | 13.2.1991 | |
Usnesením ze dne 26.4.2024 č.j. 36 Cm 40/2024-17 byl jmenován nový likvidátor Mgr. František Mareš. | 31.5.2024 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 8 Cm 253/95-17 ze dne 17. 3. 2001 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti EART v. o. s., sídlo Jihlava, Matky Boží 24, IČO 15529096 s likvidacía byl ustanoven likvidátor. | 22.5.2001 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení veřejné obchodní společnosti ze dne 12.2.1991. | 13.2.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Matky Boží 1244/24, Jihlava 58601, Česká republika | 13.2.1991 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvl. povolení | 30.10.1991 |
reklamní a zprostředkovatelská činnost | 13.2.1991 |
poradenská služba | 13.2.1991 |
výrobně obchodní činnost | 13.2.1991 |
společník | Martin Pňaček |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | 64, 58901 Třešť |
společník | Petr Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | 131, 58821 Velký Beranov |
společník | Lubomír Šerý |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 13.10.2023 |
Adresa | 66, 54361 Kunčice nad Labem |
společník | Lubomír Šerý |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2015 do 23.3.2016 |
Adresa | 76, 58601 Jihlava |
společník | Lubomír Šerý |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | Jarní 390/7, 58601 Jihlava |
společník | Martin Pňaček |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | , Opatov |
společník | Petr Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | 131, 58821 Velký Beranov |
IČO: | 15529096 |
---|---|
Firma: | EART v. o. s., v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 2. 1991 |
Sídlo: | Matky Boží 1244/24, Jihlava 58601 |
---|
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |