E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. (44564520) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1, 43401 Lužice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 1992 a je stále aktivní. E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 2. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44564520 | |
Jméno: | E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.2.1992 |
Zapsána dne: | 27.2.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 18.8.2014 - 12.4.2016 |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.1997 | |
Základní kapitál | 350 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.1996 - 19.12.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.2.1992 - 12.11.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Lužice 43401, Česká republika | 9.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Svinčice , Česká republika | 27.2.1992 - 9.2.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba | 18.8.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 18.8.2014 - 30.4.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor v režimu základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.4.2002 - 18.8.2014 |
pronájem movitých věcí | 12.9.2000 - 18.8.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 19.11.1998 - 20.4.2002 |
výsadba lesních a travních porostů a jejich údržba | 19.11.1998 - 18.8.2014 |
zednictví | 13.6.1996 |
chov koní | 12.10.1995 - 18.8.2014 |
výcvik a testace koní ve sportovních soutěžích a v rovinových a překážkových dostizích | 12.10.1995 - 18.8.2014 |
kadeřnictví | 8.8.1994 - 12.9.2000 |
řeznictví a uzenářství | 8.8.1994 - 12.9.2000 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 8.8.1994 - 18.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.8.1994 - 18.8.2014 |
ubytovací služby | 8.8.1994 - 18.8.2014 |
- zemědělská výroba a z ní vyplývající obchodní činnost tuzemská a zahraniční - obchodní činnost - pronájem koní k turistickým účelům | 27.2.1992 - 18.8.2014 |
Jednatel | Eva Vinterová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 |
Adresa | 43, 43401 Želenice |
jednatel | Josef Miňovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 |
Adresa | 25, 43401 Lužice |
Jednatel | Eva Vinterová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 11.9.2020 |
Adresa | 7, 43401 Želenice |
Jednatel | Jaroslav Podolan |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 9.2.2017 |
Adresa | 95, 43524 Lužice |
Jednatel | Jaroslav Podolan |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 9.2.2017 |
Adresa | 95, 43524 Lužice |
Jednatel | Hana Trunschková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 3.11.2016 |
Adresa | 15, 43401 Lužice |
Jednatel | Hana Trunschková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 3.11.2016 |
Adresa | 15, 43401 Lužice |
Jednatel | Jaroslav Podolan |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.1996 do 18.8.2014 |
Adresa | , Lužice čp. 95 |
Jednatel | Eva Vinterová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2000 do 18.8.2014 |
Adresa | , Liběšice čp. 7 |
Jednatel | Hana Trunschková |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2000 do 18.8.2014 |
Adresa | , Svinčice čp. 15 |
Jednatel | Ing. Miroslav Malý |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.1992 do 12.9.2000 |
Adresa | Pod vinicí 116 , Most - Čepirohy |
Jednatel | Josef Miňovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1997 do 12.9.2000 |
Adresa | , Svinčice čp. 25 |
Jednatel | Hana Trunschková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.1992 do 19.12.1997 |
Adresa | , Lužice - Svinčice čp.15 |
IČO (identifikační číslo): | 44564520 |
---|---|
Jméno: | E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 2. 1992 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 1, Lužice 43401 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 19. 8. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 11. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 4. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 6. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Vinterová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Miňovský |
IČO: | 44564520 |
---|---|
Firma: | E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Lužice |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 2. 1992 |
Sídlo: | 1, Lužice 43401 |
---|
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |