E-Gass Consulting s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
E-Gass Consulting s. r. o. (06563627) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Záhřebská 562/41, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 2017 a je stále aktivní. E-Gass Consulting s. r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o E-Gass Consulting s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro E-Gass Consulting s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 10. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 348374 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06563627 | |
Jméno: | E-Gass Consulting s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.2017 |
Zapsána dne: | 30.10.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.4.2021 | |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.2017 - 26.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Záhřebská 562/41, Praha 12000, Česká republika | 24.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U Transformátoru 389/41, Darkovice 74717, Česká republika | 30.10.2017 - 24.2.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.10.2017 |
jednatel | Vladimír Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Lipová 232, 25244 Psáry |
jednatel | Vladimír Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 do 18.1.2023 |
Adresa | Jarníkova 1897/27, 14800 Praha |
jednatel | Vladimír Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2021 do 25.8.2022 |
Adresa | Tererova 1551/8, 14900 Praha |
Jednatel | Marian Kotlář |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 do 26.4.2021 |
Adresa | U Transformátoru 389/41, 74717 Darkovice |
Jednatel | Marian Kotlář |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | Jandova 110/24, 74801 Hlučín |
Jednatel | Marian Kotlář |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | Jandova 110/24, 74801 Hlučín |
IČO (identifikační číslo): | 06563627 |
---|---|
Jméno: | E-Gass Consulting s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Záhřebská 562/41, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2017 |
IČO: | 06563627 |
---|---|
Firma: | E-Gass Consulting s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 10. 2017 |
Sídlo: | Záhřebská 562/41, Praha 12000 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti |