e garant s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
e garant s.r.o. v likvidaci (24206261) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Radimova 136/27, 16900 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 2012 e garant s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o e garant s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro e garant s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 188548 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24206261 | |
Jméno: | e garant s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.1.2012 |
Zapsána dne: | 17.1.2012 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 428/2024-5 ze dne 17.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15.5.2024. | 4.6.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.4.2018 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radimova 136/27, Praha 16900, Česká republika | 5.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Radimova 136/27, Praha 16900, Česká republika | 17.1.2012 - 5.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.1.2012 |
Jednatel | Oleh Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2018 |
Adresa | Centralnaja 71 , Kolki, Dubrovskij rajon |
jednatel | Vladimír Krejcar |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2018 do 11.7.2018 |
Adresa | alej Svobody 882/60, 32300 Plzeň |
jednatel | Robert Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 12.4.2018 |
Adresa | Nad Priorem 1014/20a, 30100 Plzeň |
jednatel | Robert Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2012 do 5.11.2015 |
Adresa | Nad Priorem 1014/20a, 30100 Plzeň |
IČO: | 24206261 |
---|---|
Firma: | e garant s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 1. 2012 |
Sídlo: | Radimova 136/27, Praha 16900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |