E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. v likvidaci (09380094) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žitná 562/10, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2020 E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25543 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09380094 | |
Jméno: | E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.7.2020 |
Zapsána dne: | 31.7.2020 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 619/2023-3 ze dne 20. 6. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 26. 7. 2023. | 17.8.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.7.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 31.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žitná 562/10, Praha 12000, Česká republika | 31.7.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.7.2020 - 19.1.2021 |
Valéria Berger | |
Ve funkci | od 4.2.2022 |
Adresa | Gépállomás 58 , 2659 Érsekvadkert |
Člen správní rady | Karolína Vašutová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2021 do 4.2.2022 |
Adresa | Křenová 64/13, 60200 Brno |
Člen správní rady | Karolína Vašutová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2021 do 14.7.2021 |
Adresa | Vídeňská 699, 69123 Pohořelice |
člen správní rady | Ing. Zdeněk Hicl Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 do 19.1.2021 |
Adresa | Ořechová 331/7, 69106 Velké Pavlovice |
statutární ředitel | Ing. Zdeněk Hicl Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Ořechová 331/7, 69106 Velké Pavlovice |
člen správní rady | Markéta Kolínová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2020 do 11.8.2020 |
Adresa | Makovského 1225/19, 16300 Praha |
statutární ředitel | Markéta Kolínová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2020 do 11.8.2020 |
Adresa | Makovského 1225/19, 16300 Praha |
IČO: | 09380094 |
---|---|
Firma: | E. F. G. EUROPE FINANCIAL GROUP CZECH REPUBLIC a. s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 2020 |
Sídlo: | Žitná 562/10, Praha 12000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |