e-dlažby Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
e-dlažby Group s.r.o. (48391417) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Malešická 881/41, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1993 a je stále aktivní. e-dlažby Group s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o e-dlažby Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro e-dlažby Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 349029 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48391417 | |
Jméno: | e-dlažby Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.1993 |
Zapsána dne: | 27.7.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malešická 881/41, Praha 13000, Česká republika | 26.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Tř. Maršála Malinovského 435, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 23.2.2016 - 26.3.2021 |
Adresa: | Za Mlýnem 1223/55, Přerov 75002, Česká republika | 24.6.2014 - 23.2.2016 |
Adresa: | Za mlýnem 55, Přerov 75000, Česká republika | 27.7.1993 - 30.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.3.2011 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží umedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona | 27.7.1993 - 16.3.2011 |
jednatel | Petr Kubek |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2021 |
Adresa | Vohnoutova 382/19, 62500 Brno |
jednatel | Petr Lipovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 26.3.2021 |
Adresa | Velehradská 1438, 68603 Staré Město |
jednatel | Ing. Zdeněk Kulenda |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2011 do 23.2.2016 |
Adresa | 14, 76843 Němčice |
jednatel | Petr Lipovský |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2011 do 25.11.2015 |
Adresa | Velehradská 1438, 68602 Uherské Hradiště |
jednatel | Petr Lipovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 30.3.2011 |
Adresa | Velehradská 1438, Uherské Hradiště |
jednatel | Ing. Zdeněk Kulenda |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 30.3.2011 |
Adresa | 14, Němčice |
jednatel | Ing. Zdeněk Kulenda |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1993 do 16.3.2011 |
Adresa | 14, Němčice |
jednatel | Petr Lipovský |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1993 do 16.3.2011 |
Adresa | Velehradská 1438, Uherské Hradiště |
jednatel | Jaroslav Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1993 do 16.11.1995 |
Adresa | Dr. Petřivalského 8, Přerov |
jednatel | Věra Zerzáňová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1993 do 21.4.1995 |
Adresa | Svatováclavská 345, Uherské Hradiště |
IČO (identifikační číslo): | 48391417 |
---|---|
Jméno: | e-dlažby Group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Malešická 881/41, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 48391417 |
---|---|
Firma: | e-dlažby Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 1993 |
Sídlo: | Malešická 881/41, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |