DYTEC, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DYTEC, s.r.o. (48364240) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na klášterním 1428/1, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 1993 DYTEC, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DYTEC, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DYTEC, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59557 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48364240 | |
Jméno: | DYTEC, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.5.1993 |
Zapsána dne: | 28.5.1993 | |
Společnost DYTEC,.s.r.o. se sídlem Praha 6,Na Klášterním 1/1428 se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a to do oddílu C vložka 59557. | 18.5.1998 - 18.5.2015 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na klášterním 1428/1, Praha 16200, Česká republika | 18.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Klášterním 1/1428, Praha 6 16000, Česká republika | 23.2.1998 - 18.5.2015 |
Adresa: | Nepomucká 3, Plzeň 31704, Česká republika | 28.5.1993 - 23.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2015 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 28.5.1993 - 18.5.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 28.5.1993 - 18.5.2015 |
poradenská, konzultační a školící činnost v oboru zahraničního obchodu a průmyslových činností | 28.5.1993 - 18.5.2015 |
Jednatel | Hans-Bernd Mierbach |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 |
Adresa | Kuhstrasse 20 , 53343 Wachtberg (Pech) |
jednatel | PhDr. Jana Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 |
Adresa | Bělohorská 2458/239, 16900 Praha |
Jednatel | Hans-Bernd Mierbach |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.1998 do 18.5.2015 |
Adresa | Ferd.-Schmitz.-str. 45 C, SRN , D-5330 Königswinter |
Jednatel | Ing. Michael Barda |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1993 do 23.2.1998 |
Adresa | Kubánské nám. 27, Praha 10 |
Jednatel | Ing. Karel Liška |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1993 do 23.2.1998 |
Adresa | Libušina 13, Plzeň |
Jednatel | Hans-Bernd Mierbach |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.1994 do 23.2.1998 |
Adresa | Ferd.-Schmitz.-str. 45 C, SRN , D-5330 Königswinter |
IČO: | 48364240 |
---|---|
Firma: | DYTEC, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 5. 1993 |
Sídlo: | Na klášterním 1428/1, Praha 16200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |