Dynamo Ryžoviště, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese nám. Míru 105, 79356 Ryžoviště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Dynamo Ryžoviště, spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Dynamo Ryžoviště, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dynamo Ryžoviště, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12479 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66145431 | |
Jméno: | Dynamo Ryžoviště, spolek | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Míru 105, Ryžoviště 79356, Česká republika | 30.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Rýžoviště , | 1.1.2014 - 30.5.2015 |
Předseda | Ladislav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2023 |
Adresa | Tovární 188, 79356 Ryžoviště |
Předseda | Milan Czehowsky |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2015 do 21.6.2023 |
Adresa | Tovární 338, 79356 Ryžoviště |
IČO (identifikační číslo): | 66145431 |
---|---|
Jméno: | Dynamo Ryžoviště, spolek |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 10. 2. 1998 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | nám. Míru 105, Ryžoviště 79356 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2015 |
IČO: | 66145431 |
---|---|
Firma: | Dynamo Ryžoviště, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Ryžoviště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 2. 1998 |
Sídlo: | nám. Míru 105, Ryžoviště 79356 |
---|
Sportovní činnosti |