DYBALIX s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DYBALIX s.r.o. v likvidaci (24131164) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Husinecká 903/10, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2011 DYBALIX s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DYBALIX s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DYBALIX s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 181428 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24131164 | |
Jméno: | DYBALIX s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.2011 |
Zapsána dne: | 23.6.2011 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 509/2022- 6 ze dne 6.6.2022, které nabylo právní moci dnem 5.7.2022, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 2.8.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husinecká 903/10, Praha 3 13000, Česká republika | 28.7.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 1834/11, Praha 2 12000, Česká republika | 23.6.2011 - 28.7.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2011 - 16.5.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.6.2011 |
jednatel | Dawid Dybalski |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2011 |
Adresa | , Piechcin, Podgórna 3/6, 88-192 |
jednatel | Martin Chamr |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2011 do 28.7.2011 |
Adresa | Kpt.Jaroše 757, 73514 Orlová |
IČO: | 24131164 |
---|---|
Firma: | DYBALIX s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 6. 2011 |
Sídlo: | Husinecká 903/10, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |