Dvorec na Dačicích s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dvorec na Dačicích s.r.o. (47252146) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého nám. 54, 38001 Dačice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1992 a je stále aktivní. Dvorec na Dačicích s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Dvorec na Dačicích s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dvorec na Dačicích s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2177 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47252146 | |
Jméno: | "VADAS Dačice, s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.1992 |
Zapsána dne: | 30.10.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.6.2024 | |
Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 102.000,- Kčs, slovy jednostodvatisíce korun čsl. | 30.10.1992 - 15.3.1994 | |
Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Výše vkladu každého ze tří společníků činí 34.000,- Kčs. Vklady byly splaceny. | 30.10.1992 - 15.3.1994 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého nám. 54, Dačice 38001, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého nám. 54, Dačice 38001, Česká republika | 30.10.1992 - 18.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky pro ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - umělecko-řemeslné zpracování kovů - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - sklenářské práce, rámování a paspartování - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím - ubytovací služby - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - projektování pozemkových úprav - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - testování, měření, analýzy a kontroly - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling - fotografické služby - překladatelská a tlumočnická činnost - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - poskytování technických služeb - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu - poskytování služeb pro rodinu a domácnost - poskytování služeb pro právnické osoby s svěřenské fondy - výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 29.6.2024 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.6.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.1.2011 - 29.6.2024 |
Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění | 30.10.1992 - 14.1.2011 |
jednatelka | Mgr. Terezie Krůčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2021 |
Adresa | Palackého nám. 54, 38001 Dačice |
jednatel | Mgr. Tomáš Krůček, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2024 |
Adresa | Javorová 1228, 37006 Srubec |
jednatel | Jiří Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 11.3.2020 |
Adresa | Palackého nám. 54, 38001 Dačice |
jednatel | Roman Valena |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 6.9.2018 |
Adresa | Vápovská 272, 38001 Dačice |
jednatel | Ing. Milena Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 6.9.2018 |
Adresa | Antonínská 56, 38001 Dačice |
jednatel | Ing. Milena Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2006 do 18.10.2016 |
Adresa | Antonínská , Dačice |
jednatel | Roman Valena |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 do 18.10.2016 |
Adresa | Vápovská , Dačice |
jednatel | Jiří Stejskal |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1992 do 18.10.2016 |
Adresa | , Dačice |
jednatel | Ing. Milena Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 do 12.7.2006 |
Adresa | Jivenská 1294/4, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Milena Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1992 do 10.12.2002 |
Adresa | Antonínská , Dačice |
jednatel | Roman Valena |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1992 do 10.12.2002 |
Adresa | , Dačice |
IČO (identifikační číslo): | 47252146 |
---|---|
Jméno: | Dvorec na Dačicích s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Palackého nám. 54, Dačice 38001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Terezie Krůčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Tomáš Krůček Ph.D. |
IČO: | 47252146 |
---|---|
Firma: | Dvorec na Dačicích s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Dačice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 10. 1992 |
Sídlo: | Palackého nám. 54, Dačice 38001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |