DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci (49282671) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vesecko 484, 51101 Turnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 1993 a je stále aktivní. DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 10. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4548 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49282671 | |
Jméno: | DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.6.1993 |
Zapsána dne: | 10.6.1993 | |
Krajský soud v Hradci Králové rozhodl usnesením čj. 49 Cm 267/2019-30 ze dne 10.7.2024, které nabylo právní moci dne 7.8.2024, o odvolání a jmenování likvidátora. | 23.8.2024 | |
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 49 Cm 267/2019-12 ze dne 30.3.2020, o zrušení společnosti, nařízení její likvidace a jmenování likvidátora. Usnesení nabylo právní moci 25.6.2020. | 13.8.2020 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 24. 5. 1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 10.6.1993 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vesecko 484, Turnov 51101, Česká republika | 10.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 484, Turnov 51101, Česká republika | 10.6.1993 - 10.9.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných. | 10.6.1993 - 27.3.2023 |
jednatel | Miroslav Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2014 |
Adresa | Ivana Olbrachta 4212/24, 46604 Jablonec nad Nisou |
jednatel | Jiří Duda |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2014 |
Adresa | 157, 51101 Turnov |
jednatel | Miroslav Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1993 do 1.9.2014 |
Adresa | K Černé studnici 7/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
jednatel | Jiří Duda |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1993 do 1.9.2014 |
Adresa | 157, 51101 Turnov |
IČO (identifikační číslo): | 49282671 |
---|---|
Jméno: | DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 6. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vesecko 484, Turnov 51101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Duda |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Kopecký |
IČO: | 49282671 |
---|---|
Firma: | DUVEMARO-METAL, společnost s ručením omezeným v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Turnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 1993 |
Sídlo: | 484, Turnov 51101 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |