DUVACOM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DUVACOM s.r.o. (27151280) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Automobilová 585, 25250 Vestec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 2004 DUVACOM s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DUVACOM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DUVACOM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 100167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27151280 | |
Jméno: | GOLF SQOST s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.2004 |
Zapsána dne: | 19.5.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Automobilová 585, Vestec 25250, Česká republika | 10.8.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Vlasákova 1800, Vlašim , Česká republika | 19.5.2004 - 10.8.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona realitní zprostředkování | 10.8.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.12.2014 - 10.8.2021 |
velkoobchod | 19.5.2004 - 22.12.2014 |
zprostředkování obchodu | 19.5.2004 - 22.12.2014 |
zprostředkování služeb | 19.5.2004 - 22.12.2014 |
specializovaný maloobchod | 19.5.2004 - 22.12.2014 |
reklamní činnost | 19.5.2004 - 22.12.2014 |
jednatel | Ing. Václav Starý |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2021 |
Adresa | Dělnická 904, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jednatel | Václav Brejla |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 |
Adresa | Písnické zahrady 439/31, 14200 Praha |
Jednatel | Ing. Václav Páv |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 10.8.2021 |
Adresa | Vršovická 1525/1a, 10100 Praha |
Jednatel | Václav Brejla |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 5.1.2019 |
Adresa | Písnické zahrady 439, Praha 4 |
Jednatel | Ing. Václav Páv |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2014 do 5.3.2015 |
Adresa | Pražského 610/25, 15200 Praha 5 |
Jednatel | Ing. Václav Páv |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 28.8.2014 |
Adresa | Pražského 610, Praha 5 |
IČO: | 27151280 |
---|---|
Firma: | DUVACOM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Vestec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 5. 2004 |
Sídlo: | Automobilová 585, Vestec 25242 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |