DušeProstor, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DušeProstor, z. s. (11970898) je Spolek. Sídlí na adrese 20, 56993 Korouhev. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2021 DušeProstor, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DušeProstor, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DušeProstor, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 11. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11970898 | |
Jméno: | DušeProstor, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 19.11.2021 |
Zapsána dne: | 19.11.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 20, Korouhev 56993, Česká republika | 19.11.2021 |
---|
Člen výboru | Bc. Marie Boštíková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 |
Adresa | 351, 56963 Lubná |
člen výboru | Bc. Štěpán Plecháček |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 |
Adresa | Domky 221, 59242 Jimramov |
člen výboru | Monika Mazlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 |
Adresa | Sportovní 1433/4, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Mgr. Monika Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | 20, 56993 Korouhev |
Člen výboru | Romana Zelendová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 |
Adresa | Palackého nám. 157, 57201 Polička |
Člen výboru | Mgr. Monika Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 do 2.2.2024 |
Adresa | 151, 56982 Pustá Kamenice |
Člen výboru | Monika Petrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 do 22.3.2022 |
Adresa | 151, 56982 Pustá Kamenice |
Člen výboru | Marie Boštíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 do 22.3.2022 |
Adresa | 351, 56963 Lubná |
IČO: | 11970898 |
---|---|
Firma: | DušeProstor, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Korouhev |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 11. 2021 |
Sídlo: | 20, Korouhev 56993 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |