DUŠE BYLIN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DUŠE BYLIN s.r.o. (11695757) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kettnerova 1939/3, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2021 a je stále aktivní. DUŠE BYLIN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DUŠE BYLIN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DUŠE BYLIN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 7. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 353023 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11695757 | |
Jméno: | DUŠE BYLIN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.7.2021 |
Zapsána dne: | 28.7.2021 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kettnerova 1939/3, Praha 15500, Česká republika | 20.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Markupova 2708/16, Praha 19300, Česká republika | 28.7.2021 - 20.2.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.8.2021 |
Masérské, rekondiční a regenerační služby | 28.7.2021 |
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy | 28.7.2021 |
Kosmetické služby | 28.7.2021 |
Pedikúra, manikúra | 28.7.2021 |
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků | 28.7.2021 |
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků | 28.7.2021 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 28.7.2021 |
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 28.7.2021 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 28.7.2021 |
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling | 28.7.2021 |
Fotografické služby | 28.7.2021 |
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu | 28.7.2021 |
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 28.7.2021 |
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 28.7.2021 |
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 28.7.2021 |
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu | 28.7.2021 |
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 28.7.2021 - 2.8.2021 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 28.7.2021 |
Jednatel | Peter Koropčák |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 |
Adresa | Kettnerova 1939/3, 15500 Praha |
Jednatel | Iveta Hozmanová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 do 20.2.2024 |
Adresa | Manželů Lyčkových 613, 19011 Praha |
Jednatel | Taťána Javorská |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 do 20.2.2024 |
Adresa | Markupova 2708/16, 19300 Praha |
Jednatel | Taťána Yavorska |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2022 do 21.10.2022 |
Adresa | Markupova 2708/16, 19300 Praha |
Jednatel | Tetyana Yavorska |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2022 do 12.10.2022 |
Adresa | Markupova 2708/16, 19300 Praha |
Jednatel | Tetyana Yavorska |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2022 do 16.9.2022 |
Adresa | Jívanská 647/10, 19300 Praha |
Jednatel | Tetyana Yavorska |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 do 9.9.2022 |
Adresa | Markupova 2708/16, 19300 Praha |
Jednatel | Iveta Hozmanová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 do 15.12.2021 |
Adresa | Nad nádražím 447, 19011 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 11695757 |
---|---|
Jméno: | DUŠE BYLIN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 7. 2021 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Kettnerova 1939/3, Praha 15500 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2021 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Peter Koropčák |
---|
IČO: | 11695757 |
---|---|
Firma: | DUŠE BYLIN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 7. 2021 |
Sídlo: | Kettnerova 1939/3, Praha 15500 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba oděvů |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s nápoji |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Sportovní činnosti |
Provozování sportovních zařízení |
Poskytování ostatních osobních služeb |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |