Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. (61499285) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 7. 1994 Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30526 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61499285 | |
Jméno: | Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.7.1994 |
Zapsána dne: | 21.7.1994 |
Základní kapitál | 774 470 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.8.2017 | |
Základní kapitál | 10 433 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.7.2008 - 1.8.2017 | |
Základní kapitál | 8 783 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.3.2006 - 14.7.2008 | |
Základní kapitál | 6 918 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.2002 - 22.3.2006 | |
Základní kapitál | 1 825 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.1998 - 3.4.2002 | |
Základní kapitál | 1 773 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.7.1994 - 20.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na hřebenech II 764/15, Praha 14700, Česká republika | 21.7.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených | 21.7.1994 |
jednatel | RNDr. Otto Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2024 |
Adresa | Na hřebenech II 764/15, 14700 Praha |
jednatel | Ivo Bechyně |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | 38, 25169 Velké Popovice |
jednatel | Ladislav Bouša |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 |
Adresa | Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha |
jednatel | Ing. Štěpánka Loužecká |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2020 do 23.4.2024 |
Adresa | Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha |
jednatel | Ing. arch. Luis Turiansky |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2015 do 1.2.2020 |
Adresa | Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha |
jednatel | Ladislav Bouša |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2015 do 29.12.2015 |
Adresa | Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha |
jednatel | Ivo Bechyně |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2015 do 29.12.2015 |
Adresa | 38, 25169 Velké Popovice |
jednatel | Mgr. Michal Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2009 do 2.8.2014 |
Adresa | Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha |
jednatel | Ing. Zdeněk Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2009 do 9.10.2012 |
Adresa | Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha |
jednatel | Zdeňka Rukavičková |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2009 do 9.10.2012 |
Adresa | Matěchova 1034/6, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Zdeněk Hubka |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2009 do 7.4.2009 |
Adresa | Na hřebenech II 1116/17, 14700 Praha |
jednatel | Ing. Arch. Luis.c. Turiansky |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 26.2.2009 |
Adresa | Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha |
Jednatel | Stanislav Hák |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 26.2.2009 |
Adresa | Na Hřebenech , Praha 4 |
jednatel | Jaroslava Hybšová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 1.2.2008 |
Adresa | Na hřebenech II 1115/13, 14700 Praha |
Jednatel | Ing. Jaromír Bedrna |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 28.2.2007 |
Adresa | Na Hřebenech , Praha 4 |
Jednatel | Ing. Jan Hybš |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.1996 do 31.8.2006 |
Adresa | Na Hřebenech , Praha 4-Podolí |
Jednatel | Ing. Arch. Luis C. Turiansky |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 17.4.1996 |
Adresa | Na Hřebenech , Praha 4 |
IČO: | 61499285 |
---|---|
Firma: | Dům, Na hřebenech II - 764, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 7. 1994 |
Sídlo: | Na hřebenech II 764/15, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |