DůlStav s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DůlStav s.r.o. "^v likvidaci"^ (25385984) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Kamenci 1361/2, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1997 DůlStav s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DůlStav s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DůlStav s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17485 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25385984 | |
Jméno: | DůlStav s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1997 |
Zapsána dne: | 3.12.1997 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28Cm 84/2018-18, ze dne 13. 6. 2018, které nabylo právní moci dne 4. 8. 2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 3.9.2018 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.2.2015 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1997 - 27.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kamenci 1361/2, Ostrava 71000, Česká republika | 27.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Kamenci 2, Slezská Ostrava 71000, Česká republika | 3.12.1997 - 27.2.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projekce, odborné řízení a provádění hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zák. č. 440/92 Sb., § 2 písm. b), c) g) a § 3 písm. a), c) d) e) f) | 27.2.2015 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 3.12.1997 - 22.11.2013 |
projekce, odborné řízení a provádění hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zák. č. 440/92 Sb., § 2 písm. b), c) g) a § 3 písm. a), c) d) e) f) | 3.12.1997 - 27.2.2015 |
Jednatel | Vítězslav Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2015 |
Adresa | 5. května 316, 79356 Ryžoviště |
Jednatel | Ing. Radovan Šlechta |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2015 |
Adresa | Jáchymovská 1, 36301 Ostrov |
jednatel | Vítězslav Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 27.2.2015 |
Adresa | Na Kamenci 2, Slezská Ostrava |
jednatel | Ing. Radovan Šlechta |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 27.2.2015 |
Adresa | Jáchymovská 1, 36301 Ostrov |
jednatel | Ing. Radovan Šlechta |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 22.8.2014 |
Adresa | Jungmannova 1260/17, Ostrov |
jednatel | Ing. Ladislav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 16.1.2013 |
Adresa | Budovatelů 1145, Kadaň |
IČO: | 25385984 |
---|---|
Firma: | DůlStav s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1997 |
Sídlo: | Na Kamenci 1361/2, Ostrava 71000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |