Důl Staré Oldřůvky a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Důl Staré Oldřůvky a.s. (27828158) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Jaktařské brány 156/8, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2007 a je stále aktivní. Důl Staré Oldřůvky a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Důl Staré Oldřůvky a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Důl Staré Oldřůvky a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3854 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27828158 | |
Jméno: | RM Chance CZ a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.12.2007 |
Zapsána dne: | 21.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.10.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 17.10.2014 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 21.12.2007 - 17.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Jaktařské brány 156/8, Opava 74601, Česká republika | 19.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | U Jaktařské brány 156/8, Opava 74601, Česká republika | 21.12.2007 - 19.9.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.10.2014 - 19.1.2024 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem | 21.12.2007 |
člen představenstva | Petra Masná |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 |
Adresa | U Jaktařské brány 156/8, 74601 Opava |
předseda představenstva | Mgr. Martin Horčic |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2020 do 12.10.2020 |
Adresa | Nerudova 240/33, 11800 Praha |
předseda představenstva | Jan Hampel |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 do 27.7.2020 |
Adresa | Ke kurtům 376/17, 14200 Praha |
předseda představenstva | Ing. Ivan Kyselý |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2019 do 10.12.2019 |
Adresa | Horní náměstí 285/8, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Petra Masná |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2017 do 28.6.2019 |
Adresa | U Jaktařské brány 156/8, 74601 Opava |
předseda představenstva | Petra Masná |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2017 do 5.7.2017 |
Adresa | Černá 1409/17, 74705 Opava |
předseda představenstva | Petra Kubínová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2014 do 28.6.2017 |
Adresa | Černá 1409/17, 74705 Opava |
člen představenstva | Andrea Harazinová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 16.3.2015 |
Adresa | Ratibořská 1576/43, 74705 Opava |
člen představenstva | Ing. Jiří Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2014 do 16.3.2015 |
Adresa | U Jaktařské brány 156/8, 74601 Opava |
člen představenstva | Andrea Harazinová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 19.9.2014 |
Adresa | 34, 74753 Jakartovice |
člen představenstva | Ing. Jiří Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2013 do 19.9.2014 |
Adresa | U Jaktařské brány 156/8, 74601 Opava |
předseda představenstva | Radim Masný |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 17.9.2014 |
Adresa | Bartoníčkova 1620/21, 74601 Opava |
člen představenstva | Ing. Jiří Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 6.10.2013 |
Adresa | U Jaktařské brány 156/8, 74601 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 27828158 |
---|---|
Jméno: | Důl Staré Oldřůvky a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Jaktařské brány 156/8, Opava 74601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 9. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Petra Masná |
---|
IČO: | 27828158 |
---|---|
Firma: | Důl Staré Oldřůvky a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2007 |
Sídlo: | U Jaktařské brány 156/8, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |