DUEL spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DUEL spol.s r.o. (45803366) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bělehradská 671/73, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 1992 a je stále aktivní. DUEL spol.s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DUEL spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DUEL spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10944 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45803366 | |
Jméno: | DUEL spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.7.1992 |
Zapsána dne: | 2.7.1992 | |
Uzavření spol.smlouvy 14.5.1992 | 2.7.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bělehradská 671/73, Praha 12000, Česká republika | 22.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bělehradská 73, Praha 2 , Česká republika | 12.8.1999 - 22.11.2016 |
Adresa: | Jugoslávská 11, Praha 2 12000, Česká republika | 2.7.1992 - 12.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 23.11.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2018 |
zprostředkování obchodu a služeb | 21.4.2006 - 23.11.2018 |
správa a údržba nemovitostí | 21.4.2006 - 23.11.2018 |
reklamní činnost a marketing | 21.4.2006 - 23.11.2018 |
elektroinstalatérství koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.7.1992 - 23.11.2018 |
Jednatel | Mgr. Michal Rus |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2021 |
Adresa | Chudoměřická 1005/22, 19014 Praha |
Jednatel | Vladimír Rus |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2018 |
Adresa | U nových vil 170/18, 10000 Praha |
Jednatel | Mgr. Michal Rus |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2018 do 21.9.2021 |
Adresa | Chudoměřická 1005, 19014 Praha |
Jednatel | Michal Rus |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1999 do 23.11.2018 |
Adresa | U nových vil 18, 10000 Praha 10 |
Jednatel | Michal Rus |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1999 do 23.11.2018 |
Adresa | U nových vil 18, 10000 Praha 10 |
Jednatel | Vladimír Rus |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1992 do 12.8.1999 |
Adresa | U nových vil 18, 10000 Praha 10 |
Jednatel | Josef Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1992 do 12.8.1999 |
Adresa | Ulice Na Větrově 44, 14200 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 45803366 |
---|---|
Jméno: | DUEL spol.s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Bělehradská 671/73, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Rus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Rus |
IČO: | 45803366 |
---|---|
Firma: | DUEL spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 7. 1992 |
Sídlo: | Bělehradská 671/73, Praha 12000 |
---|
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |