Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. (26577895) je Spolek. Sídlí na adrese Haasova 3125/15A, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13613 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26577895 | |
Jméno: | Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Haasova 3125/15a, Brno 61600, Česká republika | 27.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Výstavní 233/7, Ořechov 66444, Česká republika | 1.1.2014 - 27.2.2016 |
pokladník | Mgr. Blanka Jančeková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 |
Adresa | Kazimíra Rudého 3817/111, 76701 Kroměříž |
víceprezident | Mgr. Jakub Ščurkevič |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 |
Adresa | Haasova 3125/15a, 61600 Brno |
sekretář | Michal Horký |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 |
Adresa | Strnadova 2391/6, 62800 Brno |
delegát | JUDr. Michal Juračka |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 |
Adresa | Tovární 881/7, 66902 Znojmo |
prezident | Mgr. Petr Oliva |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Sokolská 872/42, 66444 Ořechov |
prezident | Mgr. Petr Oliva |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 do 14.1.2021 |
Adresa | Výstavní 235/7, 66444 Ořechov |
IČO: | 26577895 |
---|---|
Firma: | Ducati Motorcycle Club Brno, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 11. 2008 |
Sídlo: | Haasova 3125/15, Brno 61600 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |