DS RAMISAN, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DS RAMISAN, spol. s r.o. v likvidaci (60741961) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kurzova 2222/16, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 1995 DS RAMISAN, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DS RAMISAN, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DS RAMISAN, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18440 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60741961 | |
Jméno: | DS RAMISAN, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.3.1995 |
Zapsána dne: | 9.3.1995 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 163/2024-5 ze dne 14. 3. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13. 4. 2024. | 17.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kurzova 2222/16, Praha 15500, Česká republika | 18.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Dykova 1237/47, Brno 63600, Česká republika | 25.5.2015 - 18.2.2022 |
Adresa: | Dykova 1237/47, Brno 63600, Česká republika | 5.10.2001 - 25.5.2015 |
Adresa: | Pražákova 506/39, Brno 61900, Česká republika | 9.3.1995 - 5.10.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava | 9.3.1995 - 23.4.2024 |
jednatel | Alexandr Germanovič Borovkov |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2022 |
Adresa | ul. Iskrovskij prospekt 4/3, byt 152 , Sankt-Peterburg, Něvský obvod |
jednatel | Milan Radvan |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 do 18.2.2022 |
Adresa | Divadelní 603/3, 60200 Brno |
jednatel | Milan Radvan |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2018 do 3.5.2021 |
Adresa | Hoštická 321/44, 64200 Brno |
jednatel | Hana Radvanová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2015 do 20.9.2017 |
Adresa | Dykova 1237/47, 63600 Brno |
jednatel | Hana Minaříková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2001 do 25.5.2015 |
Adresa | Starobrněnská 282/19, 60200 Brno |
jednatel | Milan Radvan |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2001 do 24.7.2007 |
Adresa | Dykova 1237/47, 63600 Brno |
Jednatel | Nikolaj Ferrari |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1998 do 5.10.2001 |
Adresa | Svah 90/16, 62500 Brno |
jednatel | Ivo Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1995 do 11.5.1998 |
Adresa | Božetěchova 2273/89, 61200 Brno |
jednatel | Jiří Zlámal |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1995 do 11.5.1998 |
Adresa | Kšírova 366/160, 61900 Brno |
IČO: | 60741961 |
---|---|
Firma: | DS RAMISAN, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 3. 1995 |
Sídlo: | Kurzova 2222/16, Praha 15500 |
---|
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |