Družstvo Zábřeh 1644 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo Zábřeh 1644 (25374290) je Družstvo. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 1997 Družstvo Zábřeh 1644 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo Zábřeh 1644 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo Zábřeh 1644 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 793 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25374290 | |
Jméno: | Družstvo Zábřeh 1644 | |
Právní forma: | Družstvo | 20.5.1997 |
Zapsána dne: | 20.5.1997 | |
počet členů statutárního orgánu : 3 | 10.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smirnovova 13/1644, Ostrava-Zábřeh , Česká republika | 20.5.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor | 20.5.1997 - 10.7.2014 |
zabezpečení údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy | 20.5.1997 - 10.7.2014 |
poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s bydlením pro své členy | 20.5.1997 - 10.7.2014 |
předseda představenstva | Stanislav Otava |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Smirnovova 1644/13, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Lenka Albertová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Smirnovova 1644/13, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Hana Borisová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Smirnovova 1644/13, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Hana Borisová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1997 do 10.7.2014 |
Adresa | Smirnovova 13/1644, Ostrava-Zábřeh |
předseda představenstva | Stanislav Otava |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2008 do 10.7.2014 |
Adresa | Smirnovova 1644/13, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Lenka Albertová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2008 do 10.7.2014 |
Adresa | Smirnovova 1644/13, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Stanislav Otava |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1997 do 10.1.2008 |
Adresa | Smirnovova 13/1644, Ostrava-Zábřeh |
člen představenstvo | Milan Albert |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1997 do 10.1.2008 |
Adresa | Smirnovova 13/1644, Ostrava-Zábřeh |
IČO: | 25374290 |
---|---|
Firma: | Družstvo Zábřeh 1644 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 1997 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |