Družstvo VYKRS má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo VYKRS (15789501) je Družstvo. Sídlí na adrese 24, 38242 Střítež. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1991 a je stále aktivní. Družstvo VYKRS má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Družstvo VYKRS nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo VYKRS na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 55 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15789501 | |
Jméno: | Družstvo VYKRS | |
Právní forma: | Družstvo | 30.8.1991 |
Zapsána dne: | 30.8.1991 | |
Družstvo bylo založeno usnesením ustavující schůze konané dne 18. 7. 1991, na které byly přijaty stanovy družstva a zvoleny orgány družstva. | 30.8.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 24, Střítež 38242, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kaplice - nádraží 24 , Kaplice 2 38242, Česká republika | 6.5.1994 - 13.10.2016 |
Adresa: | 303, Besednice , Česká republika | 30.8.1991 - 6.5.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
truhlářství, podlahářství | 9.10.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.10.2012 |
zemědělská výroba - živočišná výroba v plném rozsahu . | 9.10.2012 |
výroba krmných směsí | 30.7.1993 - 9.10.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze zákona | 30.7.1993 - 9.10.2012 |
truhlářství | 28.1.1993 - 9.10.2012 |
- výroba krmných směsí - kovovýroba - nákup a prodej zemědělských potřeb a dalších druhů zboží - nákup a prodej obilí a komponentů, rostlinných a živočišných produktů - výroba a prodej pekařských výrobků - chov drobného zvířectva - pěstování konzumních hub - zahraničně obchodní činnost s výjimkou činností ke kterým je třeba zvláštní povolení | 30.8.1991 - 28.1.1993 |
místopředseda | Miroslav Šverma |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 |
Adresa | Luční 303, 38281 Besednice |
předseda | Jaroslav Iška |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 |
Adresa | Dělnická 235, 37381 Kamenný Újezd |
místopředseda | Miroslav Šverma |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1991 do 13.10.2016 |
Adresa | 303, Besednice |
předseda | Jaroslav Iška |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1991 do 13.10.2016 |
Adresa | 235, Kamenný Újezd |
IČO (identifikační číslo): | 15789501 |
---|---|
Jméno: | Družstvo VYKRS |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 30. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 24, Střítež 38242 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Šverma |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Iška |
IČO: | 15789501 |
---|---|
Firma: | Družstvo VYKRS |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Střítež |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 1991 |
Sídlo: | 24, Střítež 38242 |
---|
Chov prasat |
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata |
Truhlářské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |