Družstvo vodovod Záhuří má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo vodovod Záhuří (29389071) je Družstvo. Sídlí na adrese 252, 73991 Jablunkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 2011 Družstvo vodovod Záhuří má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo vodovod Záhuří nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo vodovod Záhuří na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2531 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29389071 | |
Jméno: | Družstvo vodovod Záhuří | |
Právní forma: | Družstvo | 23.11.2011 |
Zapsána dne: | 23.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 252, Jablunkov 73991, Česká republika | 5.10.2016 |
---|
místopředseda představenstva | Martin Szmaragowski |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | 379, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Roman Jochymek |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | 477, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Anna Bazgierová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | 839, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | David Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | 1169, 73991 Jablunkov |
předseda představenstva | Radim Toráč |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2021 |
Adresa | 247, 73991 Jablunkov |
Místopředseda představenstva | Bohuslav Szolony |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2019 do 4.12.2021 |
Adresa | 330, 73991 Jablunkov |
Člen představenstva | Petr Szotkowski |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2019 do 4.12.2021 |
Adresa | 248, 73991 Jablunkov |
Člen představenstva | Libor Waszut |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2019 do 4.12.2021 |
Adresa | 572, 73991 Jablunkov |
Místopředseda představenstva | Alice Drongová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2019 do 4.12.2021 |
Adresa | 248, 73991 Jablunkov |
Předseda představenstva | Stanislav Lipowski |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2019 do 4.12.2021 |
Adresa | 252, 73991 Jablunkov |
předseda představenstva | Stanislav Lipowski |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 5.2.2019 |
Adresa | 252, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Alice Drongová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 5.2.2019 |
Adresa | 248, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Libor Waszut |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 5.2.2019 |
Adresa | 572, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Pavel Świerczek |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 5.2.2019 |
Adresa | 1205, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Bohuslav Szolony |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 5.2.2019 |
Adresa | 330, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Ludmila Bialková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 5.2.2019 |
Adresa | 566, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Pavel Świerczek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 1205, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Ludmila Bialková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 566, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Libor Waszut |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 572, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Bohuslav Szolony |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 330, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Alice Drongová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | 248, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Bohuslav Szolony |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 330, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Libor Waszut |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 572, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Ludmila Bialková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 566, 73991 Jablunkov |
člen představenstva | Pavel Świerczek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | 1205, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Alice Drongová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2014 do 5.10.2016 |
Adresa | 248, 73991 Jablunkov |
předseda představenstva | Stanislav Lipowski |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 13.2.2016 |
Adresa | 252, 73991 Jablunkov |
místopředseda představenstva | Alice Drongová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2011 do 5.2.2014 |
Adresa | 248, 73991 Jablunkov |
IČO: | 29389071 |
---|---|
Firma: | Družstvo vodovod Záhuří |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Jablunkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 11. 2011 |
Sídlo: | 252, Jablunkov 73991 |
---|
Shromažďování, úprava a rozvod vody |