Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 (25615378) je Družstvo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 10. 1997 Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 10. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3698 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25615378 | |
Jméno: | Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 | |
Právní forma: | Družstvo | 10.10.1997 |
Zapsána dne: | 10.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Železnobrodská 597/4, Praha 9-Kbely 19700, Česká republika | 10.10.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem bytů včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených | 10.10.1997 |
předseda představenstva | Jaroslav Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, 19700 Praha |
1. místopředseda představenstva | Přemysl Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, 19700 Praha |
2. místopředsedkyně představenstva | Mgr. Vladimíra Gíbalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, 19700 Praha |
Předseda představenstva | Přemysl Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2023 do 22.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, 19700 Praha |
Místopředseda představenstva | Dobroslava Gíbalová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2022 do 22.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, 19700 Praha |
Člen představenstva | Eva Mlejnecká |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2022 do 22.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, 19700 Praha |
Předseda představenstva | Přemysl Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1997 do 15.3.2023 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, Praha 9-Kbely |
Člen představenstva | Eva Mlejnecká |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1997 do 14.12.2022 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, Praha 9-Kbely |
Místopředseda představenstva | Dobroslava Gíbalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.1997 do 12.12.2022 |
Adresa | Železnobrodská 597/4, Praha 9-Kbely |
IČO: | 25615378 |
---|---|
Firma: | Družstvo vlastníků domu Železnobrodská 597/4 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 10. 1997 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |