Družstvo vlastníků domu Jeseniova v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo vlastníků domu Jeseniova v likvidaci (48030414) je Družstvo. Sídlí na adrese Jeseniova 586/99, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 1992 Družstvo vlastníků domu Jeseniova v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo vlastníků domu Jeseniova v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo vlastníků domu Jeseniova v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 807 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48030414 | |
Jméno: | Družstvo vlastníků domu Jeseniova | |
Právní forma: | Družstvo | 22.12.1992 |
Zapsána dne: | 22.12.1992 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 70 Cm 195/2024- 5 ze dne 13.3.2024, které nabylo právní moci dnem 13.4.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 30.5.2024 | |
Členský vklad: 6.350,- Kč | 22.12.1992 | |
Nedělitelný fond: 5.000,- Kč | 22.12.1992 | |
Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 16.11. 1992 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 3 pod čj. 3 Nz 288/92, 3 N 598/92 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň byly schváleny stanovy družstva | 22.12.1992 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeseniova 586/99, Praha 13000, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jeseniova 586/99, Praha 13000, Česká republika | 22.12.1992 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem činnosti družstva je především provoz bytových a nebytových prostor v domě, péče o společné vnitřní i vnější prostory, péče o provoz společných technologických zařízení a zabezpečování služeb spojených s bydlením | 22.12.1992 |
družstvo zejména zabezpečuje údržbu, opravy a modernizaci objektu, který má ve vlast- nictví s výjimkou vnitřního vybavení bytů, pokud členská schůze nerozhodne jinak | 22.12.1992 |
rozvody el. energie, plynu, vody a odvod kanalizačních splašků s výjimkou vnitřních rozvodů v bytech (tj. od vorkovnic jističů, resp. stoupačky tlakové a odpadní vody). | 22.12.1992 |
v případě havárie stoupačky v jednotlivých bytech uhradí družstvo náklady s výjimkou škod na zařízení bytu. Pokud havárii způsobil neodborný zásah nájemníka, bude odstranění havárie účtováno pouze k jeho tíži | 22.12.1992 |
družstvo zabezpečuje další činnost a služby schválené členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva | 22.12.1992 |
družstvo k oordinuje společnoupéči o dům a společné prostory (např. barevné sladění oken, zábradlí, společných interiérů appod.). Dohodnuté postupy jsou závazné. | 22.12.1992 |
člen představenstva | Irena Váňová Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Ilona Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
předseda představenstva | Zuzana Trankovská |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2023 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
předseda představenstva | Zuzana Trankovská |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2006 do 12.2.2023 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
místopředseda představenstva | Ilona Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2006 do 19.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
člen představenstva | Irena Váňová Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2006 do 3.12.2022 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
předsedkyně | Zuzana Trankovská |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2005 do 7.12.2006 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
místopředsedkyně | Ilona Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2005 do 7.12.2006 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
člen | Irena Váňová Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2005 do 7.12.2006 |
Adresa | Jeseniova 586/99, 13000 Praha |
předsedkyně | Zuzana Trankovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.1992 do 1.9.2005 |
Adresa | , . |
místopředsedkyně | Ilona Hlavničková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.1992 do 1.9.2005 |
Adresa | , . |
člen | Božena Křížková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.1992 do 1.9.2005 |
Adresa | , . |
IČO: | 48030414 |
---|---|
Firma: | Družstvo vlastníků domu Jeseniova v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 12. 1992 |
Sídlo: | Jeseniova 586/99, Praha 13000 |
---|
Developerská činnost |