Družstvo Venturer "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo Venturer "v likvidaci" (27788245) je Družstvo. Sídlí na adrese Dobrovského 874/29, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 2007 a je stále aktivní. Družstvo Venturer "v likvidaci" má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Družstvo Venturer "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo Venturer "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2080 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27788245 | |
Jméno: | Družstvo Venturer | |
Právní forma: | Družstvo | 23.1.2007 |
Zapsána dne: | 23.1.2007 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 Cm 151/2023 - 17 ze dne 14. 3. 2024, které nabylo právní moci dne 18. 4. 2024, bylo zrušeno Družstvo Venturer, IČO: 27788245, a nařízena jeho likvidace. Likvidátorem byla jmenována JUDr. Kateřina Danielová, insolvenční správkyně. | 10.5.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. | 17.4.2014 |
Základní kapitál | 54 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dobrovského 874/29, Ostrava 70200, Česká republika | 30.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U kříže 747, Vřesina 74285, Česká republika | 17.4.2014 - 30.8.2022 |
Adresa: | U kříže 747, Vřesina 74285, Česká republika | 23.1.2007 - 17.4.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.4.2014 - 2.11.2021 |
zprostředkování obchodu a služeb | 23.1.2007 - 17.4.2014 |
realitní činnost | 23.1.2007 - 17.4.2014 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 23.1.2007 - 17.4.2014 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 23.1.2007 - 17.4.2014 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 23.1.2007 - 17.4.2014 |
předseda družstva | Michal Kalok |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2019 |
Adresa | Karla Dvořáčka 1221, 73514 Orlová |
předseda družstva | Yvona Hřivňáková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 26.3.2019 |
Adresa | U kříže 747, 74285 Vřesina |
předseda družstva | František Wognar |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 do 13.6.2016 |
Adresa | 28. října 285/13, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Yvona Hřivňáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2007 do 17.4.2014 |
Adresa | U kříže 747, 74285 Vřesina |
IČO (identifikační číslo): | 27788245 |
---|---|
Jméno: | Družstvo Venturer "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 23. 1. 2007 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Dobrovského 874/29, Ostrava 70200 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2023 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2022 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 26. 10. 2021 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Kalok |
---|
IČO: | 27788245 |
---|---|
Firma: | Družstvo Venturer "v likvidaci" |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 1. 2007 |
Sídlo: | Dobrovského 874/29, Ostrava 70200 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Činnosti vedení podniků |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání |