Družstvo SUCHSTAV v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo SUCHSTAV v likvidaci (28383877) je Družstvo. Sídlí na adrese Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2008 a je stále aktivní. Družstvo SUCHSTAV v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Družstvo SUCHSTAV v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo SUCHSTAV v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 7047 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28383877 | |
Jméno: | Družstvo SUCHSTAV | |
Právní forma: | Družstvo | 21.4.2008 |
Zapsána dne: | 21.4.2008 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 19/2022-6 ze dne 25.4.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 24.5.2022. | 14.6.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vyšehradská 1349/2, Praha 12800, Česká republika | 26.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 5. května 112, Mochov 25087, Česká republika | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.1.2015 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
správa a údržba nemovitostí | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
přípravné práce pro stavby | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
dokončovací stavební práce | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
balicí činnosti | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost | 21.4.2008 - 26.1.2015 |
místopředseda představenstva | Svitlana Palok |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2011 |
Adresa | , Sucha, Zakarpatská oblast |
předseda představenstva | Vasyl Palok |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2011 |
Adresa | , Sucha, Zakarpatská oblast |
Ivan Pupena | |
Ve funkci | od 1.8.2016 |
Adresa | Stará Lomnice 824, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Ivan Pupena | |
Ve funkci | od 18.5.2016 do 1.8.2016 |
Adresa | Stará Lomnice 824, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Ivan Pupena | |
Ve funkci | od 26.1.2015 do 18.5.2016 |
Adresa | , Sucha, Zakarpatska oblast, Iršavski okres |
člen představenstva | Ievgenii Chukhno |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2011 do 26.1.2015 |
Adresa | , Charkivska oblast, Bohoduchovski |
předseda představenstva | Vasyl Pupena |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2008 do 15.7.2011 |
Adresa | Čelákovická 12, Čelákovice |
místopředseda představenstva | Mykhaylo Pupena |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2008 do 15.7.2011 |
Adresa | 5. května 112, Mochov |
člen představenstva | Ivan Batryn |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2008 do 15.7.2011 |
Adresa | 5. května 112, Mochov |
IČO (identifikační číslo): | 28383877 |
---|---|
Jméno: | Družstvo SUCHSTAV v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 2008 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vyšehradská 1349/2, Praha 12800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Palok |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Palok |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Pupena |
IČO: | 28383877 |
---|---|
Firma: | Družstvo SUCHSTAV v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 4. 2008 |
Sídlo: | Vyšehradská 1349/2, Praha 12800 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |