Družstvo Pyrám má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo Pyrám (60112760) je Družstvo. Sídlí na adrese Pospíšilova 1153/29, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1994 Družstvo Pyrám má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo Pyrám nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo Pyrám na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 330 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60112760 | |
Jméno: | Bytové družstvo 40 | |
Právní forma: | Družstvo | 18.5.1994 |
Zapsána dne: | 18.5.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákoníku jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společenstvech a družstvech. | 14.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 14.8.2014 - 8.8.2015 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 14.8.2014 - 8.8.2015 |
Základní kapitál | 70 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.6.1995 - 29.6.2022 | |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.1994 - 28.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pospíšilova 1153/29, Hradec Králové 50003, Česká republika | 29.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pospíšilova 1155/33, Hradec Králové 50003, Česká republika | 14.8.2014 - 29.6.2022 |
Adresa: | Pospíšilova 1155/33, Hradec Králové 50003, Česká republika | 18.5.1994 - 14.8.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.6.2022 |
Provádění nájmů bytových a nebytových prostor | 18.5.1994 - 29.6.2022 |
Poskytování a zajišťování služeb souvisejících s bydlením | 18.5.1994 - 29.6.2022 |
Zajišťování (provádění) údržby, oprav a modernizace bytového a nebytového fondu družstva | 18.5.1994 - 29.6.2022 |
předseda představenstva | Ing. Blanka Brandýská |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | Brandlova 1058/16a, 50003 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Milan Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | Pospíšilova 1158/39, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Romana Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2024 |
Adresa | Pospíšilova 1153/29, 50003 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Bořivoj Příhoda |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Pospíšilova 1162/47, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Milan Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Pospíšilova 1158/39, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Jana Šášinková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2022 do 20.7.2024 |
Adresa | Pospíšilova 1161/45, 50003 Hradec Králové |
předseda představenstva | Bořivoj Příhoda |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 29.6.2022 |
Adresa | Pospíšilova 1162/47, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Jana Šášinková |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 29.6.2022 |
Adresa | Pospíšilova 1161/45, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Milan Vojtíšek |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 29.6.2022 |
Adresa | Pospíšilova 1158/39, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Romana Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 do 29.6.2022 |
Adresa | Pospíšilova 1153/29, 50003 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Ing. Blanka Brandýská |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2020 do 29.6.2022 |
Adresa | Brandlova 1058/16a, 50003 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 25.1.2020 |
Adresa | Nerudova 199/38, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Blanka Brandýská |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 25.1.2020 |
Adresa | Brandlova 1058/16a, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Blanka Brandýská |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 20.1.2016 |
Adresa | Na Občinách 962/10, 50009 Hradec Králové |
předseda představenstva | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 8.8.2015 |
Adresa | Pospíšilova 1155/33, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Blanka Brandýská |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 8.8.2015 |
Adresa | Na Občinách 962/10, 50009 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 8.8.2015 |
Adresa | Nerudova 199/38, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Jana Šášinková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 8.8.2015 |
Adresa | Pospíšilova 1161/45, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Bořivoj Příhoda |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2014 do 8.8.2015 |
Adresa | Pospíšilova 1162/47, 50003 Hradec Králové |
předseda představenstva | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2010 do 14.8.2014 |
Adresa | Pospíšilova 1155/33, 50003 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2010 do 14.8.2014 |
Adresa | Nerudova 199/38, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Blanka Brandýská |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2010 do 14.8.2014 |
Adresa | Na Občinách 962/10, 50009 Hradec Králové |
člen představenstva | Jana Šášinková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2010 do 14.8.2014 |
Adresa | Pospíšilova 1161/45, 50003 Hradec Králové |
člen představenstva | Bořivoj Příhoda |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2010 do 14.8.2014 |
Adresa | Pospíšilova 1162/47, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Josef Bažant |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1999 do 1.5.2010 |
Adresa | Pospíšilova 1154/31, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1999 do 1.5.2010 |
Adresa | Pospíšilova 1155/33, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Josef Kunc |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1999 do 1.5.2010 |
Adresa | Pospíšilova 1160/43, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Vlasta Tomanová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 1.5.2010 |
Adresa | Pospíšilova 1155/33, 50003 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Jaroslav Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 1.5.2010 |
Adresa | Pospíšilova 1155/33, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Ladislav Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 24.6.1999 |
Adresa | Pospíšilova 1162/47, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Josef Bažant |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 24.6.1999 |
Adresa | Pospíšilova 1154/31, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Eva Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 24.6.1999 |
Adresa | Pospíšilova 1157/37, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Milan Zindulka |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 24.6.1999 |
Adresa | Pospíšilova 1160/43, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Ladislav Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 28.6.1995 |
Adresa | Pospíšilova 1162/47, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Josef Bažant |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 28.6.1995 |
Adresa | Pospíšilova 1154/31, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Dušan Hartman |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 28.6.1995 |
Adresa | Pospíšilova 1155/33, 50003 Hradec Králové |
IČO: | 60112760 |
---|---|
Firma: | Družstvo Pyrám |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 5. 1994 |
Sídlo: | Pospíšilova 1153/29, Hradec Králové 50003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |