Družstvo PRIMUS SUBVENTO má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo PRIMUS SUBVENTO (28740556) je Družstvo. Sídlí na adrese Svádovská 245/11, 40007 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 2011 a je stále aktivní. Družstvo PRIMUS SUBVENTO má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo PRIMUS SUBVENTO nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo PRIMUS SUBVENTO na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 991 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28740556 | |
Jméno: | Družstvo PRIMUS SUBVENTO | |
Právní forma: | Družstvo | 2.3.2011 |
Zapsána dne: | 2.3.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svádovská 245/11, Ústí nad Labem 40007, Česká republika | 29.10.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.3.2011 - 27.10.2021 |
Člen představenstva | Viktoriya Khonko |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 |
Adresa | Hostavická 268/21, 19800 Praha |
Místopředseda představenstva | Olexandr Kopytko |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 |
Adresa | Madridská 637/12, 10100 Praha |
Člen představenstva | Volodymyr Chulyk |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 |
Adresa | Netušilská 1538, 19016 Praha |
Předseda představenstva | Valeriy Nikityuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 |
Adresa | Nad malým mýtem 502/1, 14700 Praha |
Předseda představenstva | Valeriy Nikityuk |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | Nad Malým Mýtem 502/1, 14000 Praha |
Místopředseda představenstva | Olexandr Kopyťko |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | , Bytem v ČR Nová Ves, Nové Ouholice 1/48, PSČ 277 52; trvale bytem Pavlograd, ul. Gagarina 21/20 |
Člen představenstva | Volodymyr Chulyk |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | , Bytem v ČR Praha, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Netušilská 1538, PSČ 190 00; trvale bytem Kalush, ul. Černovola 32/2 |
Člen představenstva | Viktoriya Khonko |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | , bytem v ČR: Praha 9-Hloubětín, Hostavická 268, PSČ 190 00, trvale Smela, Krasnopresnenska 10 |
IČO (identifikační číslo): | 28740556 |
---|---|
Jméno: | Družstvo PRIMUS SUBVENTO |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Olexandr Kopytko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Chulyk |
Člen statutárního orgánu: | Viktoriya Kotkova |
Člen statutárního orgánu: | Valeriy Nikityuk |
IČO: | 28740556 |
---|---|
Firma: | Družstvo PRIMUS SUBVENTO |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 2011 |
Sídlo: | Svádovská 245/11, Ústí nad Labem 40007 |
---|
Demolice a příprava staveniště |