Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ (48030571) je Družstvo. Sídlí na adrese Na Kampě 510/13, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 1993 a je stále aktivní. Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 832 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48030571 | |
Jméno: | Družstvo nájemníků " U bílé boty " | |
Právní forma: | Družstvo | 8.1.1993 |
Zapsána dne: | 8.1.1993 | |
Funcki představenstva a kontrollního orgánu vakonává členská shůte družstva, která je nejvyšším orgánem družstva. | 8.1.1993 | |
Zákadní vklad členů družstva 2.500,-Kč. | 8.1.1993 | |
Družstvo bylo založeno ustavují členskou schůží dne 22.6.1992.notářským zápisem. | 8.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kampě 510/13, Praha 11800, Česká republika | 29.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Kampě 13, Praha 1 10000, Česká republika | 8.1.1993 - 29.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obstaravatelské služby při správě bytového a nebytovézo fondu | 8.1.1993 |
pověřený člen družstva | Pavel Koutský |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 |
Adresa | Na Kampě 510/13, 11800 Praha |
Předseda | Stefan Milkov |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 |
Adresa | Jana Zajíce 563/20, 17000 Praha |
Předseda | Stefan Milkov |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1999 do 29.9.2016 |
Adresa | Na Kampě 13/510, Praha 1 |
pověřený člen družstva | Pavel Koutský |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1999 do 29.9.2016 |
Adresa | Na Kampě 13/510, Praha 1 |
Člen | Stefan Milkov |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1993 do 7.6.1999 |
Adresa | Na Kampě 13, 10000 Praha 1 |
Předseda | Josef Vinklář |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1993 do 7.6.1999 |
Adresa | Na Kampě 13, 10000 Praha 1 |
IČO (identifikační číslo): | 48030571 |
---|---|
Jméno: | Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 8. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Kampě 510/13, Praha 11800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Koutský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | akademický sochař Stefan Milkov |
IČO: | 48030571 |
---|---|
Firma: | Družstvo nájemníků "^ U bílé boty "^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 1. 1993 |
Sídlo: | Na Kampě 510/13, Praha 11800 |
---|
Developerská činnost |