Družstvo K14 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Družstvo K14 (62408836) je Družstvo. Sídlí na adrese Kostelní 1103/14, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 11. 1994 Družstvo K14 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Družstvo K14 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Družstvo K14 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2020 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62408836 | |
Jméno: | Družstvo K14 | |
Právní forma: | Družstvo | 14.11.1994 |
Zapsána dne: | 14.11.1994 | |
Výše základního členského vkladu: dle podlahové plochy bytu: 11.311,-Kč, 6.085,-Kč, 5.932,-Kč, 5.460,-Kč, 4.360,-Kč, 4.174,-Kč 3.666,-Kč, 2.852,-Kč, 2,693,-Kč, 2.377,-Kč, 1.093,-Kč | 14.11.1994 | |
Datum založení družstva: 14.10.1994 | 14.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelní 1103/14, Praha 7 , Česká republika | 14.11.1994 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor, poskytování základních služeb a tímto pronájmem spojených | 14.11.1994 |
pověřený člen družstva | Ing.arch. Michael Třeštík |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2016 |
Adresa | Kostelní 1103/14, 17000 Praha |
předseda | Ing. Šimon Nešvera |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2022 |
Adresa | K rozvodně 678/19, 15400 Praha |
předseda | Ing. Šimon Nešvera |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2003 do 6.7.2022 |
Adresa | K rozvodně 678, Praha 5 |
pověřený člen družstva | Ing.arch. Michael Třeštík |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2003 do 28.9.2016 |
Adresa | Kostelní 1103/14, Praha 7 |
pověřený člen družstva | Ing.arch. Michael Třeštík |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1994 do 22.10.2003 |
Adresa | Kostelní 1103/14, Praha 7 |
pověřený člen družstva | Zdeněk Pommer |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1994 do 22.10.2003 |
Adresa | Kostelní 1103/14, Praha 7 |
předseda | Ing. Šimon Nešvera |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1994 do 22.10.2003 |
Adresa | Kostelní 1103/14, Praha 7 |
IČO: | 62408836 |
---|---|
Firma: | Družstvo K14 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 11. 1994 |
Sídlo: | Kostelní 1103/14, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |